M Guido DURRER
Président du conseil de surveillance de THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
M Guido DURRER a 68 ans ( naissance en 1954), est Président du conseil de surveillance de la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
M Guido DURRER peut être contacté au siège de la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS par courrier à l'adresse THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS ZI LA FELTIERE 15 RUE GEROLAMO CARDANO 57290 FAMECK , par téléphone au 03Â 82Â 82Â 53Â 53 ou par fax au 03Â 82Â 58Â 46Â 00
La société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS est principalement dirigée par M Guido DURRER qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres équipements automobiles ,fabricant d'équipements automobiles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2932Z (Fabrication d'autres équipements automobiles), les activités sont :
- Fabrication d'autres équipements automobiles
- la fabrication de parties et accessoires divers pour véhicules automobiles :
- freins, boîtes de vitesses, essieux, roues, amortisseurs, radiateurs, silencieux, tuyaux d'échappement, catalyseurs, embrayages, volants, colonnes et boîtiers de direction
- la fabrication de parties et accessoires pour carrosseries de véhicules automobiles :
- ceintures de sécurité, coussins gonflables de sécurité, portières, pare-chocs, etc.
- la fabrication de sièges de voitures
- l'assemblage de sous-ensembles complets, de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles, pour compte de tiers
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de pneumatiques (cf22.11Z)
- la fabrication de pantalons et de ceintures en caoutchouc et d'autres articles en caoutchouc (cf22.19Z)
- la fabrication de batteries (cf27.20Z)
- la fabrication de pistons, segments de piston, carburateurs et autres équipements pour moteur à combustion interne pour véhicules automobiles (cf28.11Z)
- l'entretien et la réparation de véhicules automobiles (cf45.20)
La société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30250765200055.
- M Clement GRIES, Président (1964) depuis le 18 janvier 2017
- M Guido DURRER, Président du conseil de surveillance (1954) depuis le 23 janvier 2007
- M Jean-Luc HEMMERT, Directeur général (1967) depuis le 18 janvier 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS est de 60 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Clement GRIES, Directeur général (1964) du 18 janvier 2005 au 23 janvier 2007
- M Dietrich ZAPS, Président du conseil de surveillance (1950) du 04 mai 2004 au 20 juillet 2004
- M Dornhaus ULRICH, Président du conseil de surveillance (1954) du 20 juillet 2004 au 18 janvier 2005
- M Guido DURRER, Président du directoire (1954) du 04 mai 2004 au 20 juillet 2004
- M Jean ARNOULD, Président du directoire (1949) du 20 juillet 2004 au 18 janvier 2005
- M Jean AROULD, Président (1949) du 18 janvier 2005 au 23 janvier 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 302507652 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 8 RUE LAVOISIER 57190 FLORANGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 900 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 900 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2932Z : Fabrication d'autres équipements automobiles | |
Activité principale de l'entreprise | 2932Z : Fabrication d'autres équipements automobiles | |
Activité principale | 2932Z | |
Première activité | 2932Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Fabrication d'autres équipements automobiles | |
Synonyme | fabricant d'équipements automobiles | |
Principal | fabricant d'équipements automobiles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 03 82 82 05 43
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 02542 Métallurgie Aisne
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 00948 Métallurgie Orne
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 01797 Métallurgie Somme
- 00920 Métallurgie Vienne
- 01090 Services de l'automobile
ancien commissaire aux comptes titulaire : S.A. KPMG, suppléant : SEGUIN (Michel), nouveau commissaire aux comptes titulaire : S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, suppléant : BORIS (Etienne).
président : GRIES (Clément, Michel, Dominique) ; directeur général : HEMMERT (Jean-Luc, Eugène) ; président du conseil de surveillance et membre du conseil de surveillance : DURRER (Guido) ; vice-président du conseil de surveillance et membre du conseil de surveillance : FRITSCHE (Ferdinand) ; membres du conseil de surveillance : DEJACO (Siegfried, Josef), VITH (Patrick) ; commissaire aux comptes titulaire : PRINCEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : BORIS (Etienne)
président : GRIES (Clément, Michel, Dominique) ; directeur général : HEMMERT (Jean-Luc, Eugène) ; président du conseil de surveillance et membre du conseil de surveillance : DURRER (Guido) ; membres du conseil de surveillance : VITH (Patrick), HEUPEL (Rainer), ARNOULD (Jean, Charles, Félin) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : BORIS (Etienne)
président : HEMMERT (Jean-Luc) ; membre du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance : DURRER (Guido) ; membres du conseil de surveillance : VITH (Patrick), HEUPEL (Rainer), ARNOULD (Jean, Charles, Félin) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : BORIS (Etienne)
président : HEMMERT (Jean-Luc) ; président du conseil de surveillance, membre du conseil de surveillance : ARNOULD (Jean-Charles, Félin) ; membres du conseil de surveillance : VITH (Patrick), HEUPEL (Rainer) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : BORIS (Etienne)
Président : HEMMERT Jean-Luc ; Directeur général : WERNOTH Philippe ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : ARNOULD Jean, Charles, Félix ; Membre du conseil de surveillance : VITH Patrick ; Membre du conseil de surveillance : HEUPEL Rainer ; Membre du conseil de surveillance : DURRER Guido ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président : HEMMERT Jean-Luc ; Directeur général : WERNOTH Philippe ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : ARNOULD Jean, Charles, Félix ; Membre du conseil de surveillance : VITH Patrick ; Membre du conseil de surveillance : HEUPEL Rainer ; Membre du conseil de surveillance : DROLSHAGEN Michaël, Hans, Siegfried ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président : KUHN Sébastien, Jean ; Directeur général : WERNOTH Philippe ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : ARNOULD Jean, Charles, Félix ; Membre du conseil de surveillance : VITH Patrick ; Membre du conseil de surveillance : DROLSHAGEN Michaël, Hans, Siegfried ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : VITH Patrick ; Président : KUHN Sébastien, Jean ; Directeur général : WERNOTH Philippe ; Membre du conseil de surveillance : DROLSHAGEN Michaël, Hans, Siegfried ; Membre du conseil de surveillance : RITTER Daniel, Peter ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne