M Claude LELEU
Gérant de ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES
M Claude LELEU a 70 ans ( naissance en 1952), est Gérant de la société ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES
M Claude LELEU peut être contacté au siège de la société ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES par courrier à l'adresse ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES 157 RUE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 60190 MOYVILLERS FRANCE, par téléphone au 0344900874 ou par fax au 03Â 44Â 90Â 08Â 74
La société ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES est principalement dirigée par M Claude LELEU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45069940000021.
- M Claude LELEU, Gérant (1952) depuis le 07 juillet 2016
Anciens dirigeants :
- M Claude LELEU, Gérant (1952) du 09 décembre 2003 au 07 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES | |
Entrepreneurs individuels | ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES | |
Identifiant de l'entreprise | 450699400 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 157 RUE TEILHARD DE CHARDIN 60190 MOYVILLERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 15 octobre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 136 422,00 | |
Résultat net | 10 736,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 47 015 |
Immobilisation incorporelle | 44 734 |
Immobilisation corporelle | 1 717 |
Immobilisation financière | 564 |
Actif circulant net | 56 606 |
Stock | 3 350 |
Avance | 0 |
Créance | 45 937 |
Placement | 7 319 |
Total Actif | 103 622 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 53 231 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 50 391 |
Total Passif | 103 622 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 136 422 |
Produit d'exploitation | 133 923 |
Charge d'exploitation | 122 559 |
Résultat d'exploitation | 11 364 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 677 |
Résultat financier | -677 |
Résultat courrant | 10 687 |
Produit exceptionnel | 54 |
Charges exceptionnelles | 5 |
Résultat exceptionnel | 49 |
Résultat net | 10 736 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45069940000021 | ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES 157 RUE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 60190 MOYVILLERS FRANCE |
45069940000021 | ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES 157 RUE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 60190 MOYVILLERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Liquidateur : LELEU Claude Alain Robert François modification le 01 Mars 2018