M Francois DELESALLE
Commissaire aux comptes titulaire de BONCOLAC TRAITEUR
M Francois DELESALLE a 56 ans ( naissance en 1966), est Commissaire aux comptes titulaire de la société BONCOLAC TRAITEUR
M Francois DELESALLE peut être contacté au siège de la société BONCOLAC TRAITEUR par courrier à l'adresse BONCOLAC TRAITEUR PARC D ACTIVITE ST MARTIN 25 ROUTE DEPARTEMENTALE 943 BP 36 62120 AIRE SUR LA LYS FRANCE
La société BONCOLAC TRAITEUR est principalement dirigée par M Francois DELESALLE qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de plats préparés ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de plats préparés, traiteur industriel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1085Z (Fabrication de plats préparés), les activités sont :
- Fabrication de plats préparés
- Cette sous-classe comprend la fabrication industrielle de plats cuisinés élaborés prêts à être consommés (c'est-à -dire préparés, assaisonnés et cuits). Ces plats sont traités (congelés, réfrigérés, surgelés, appertisés ou sous-vide) en vue de leur co
- la fabrication industrielle de plats préparés à base de viande ou de volaille
- la fabrication industrielle de plats préparés à base de poisson, crustacés ou mollusques
- la fabrication industrielle de plats préparés à base de légumes, y compris pommes de terre ou de fruits
- la fabrication industrielle de plats préparés à base de pâtes
- la fabrication industrielle de pizzas surgelées ou conservées d'une autre manière
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de préparations de produits frais ou ne comportant pas deux ingrédients (cfsous-classe ad hoc de la division 10)
- la fabrication de charcuteries (cf10.13A)
- la fabrication artisanale de préparations périssables vendues en charcuterie avec vente au détail (cf10.13B)
- la fabrication de préparations périssables telles que les préparations charcutières à base de légumes (cf10.39A) ou les sandwiches (cf10.89Z)
- le commerce de gros de plats et de repas préparés (cf46.38B)
- le commerce de détail de plats et repas préparés (cf47.11 et 47.29Z)
- la préparation de plats et de repas pour consommation immédiate (cf56.10)
- la préparation et la cuisson de pizzas à emporter ou livrées (cf56.10C)
- les activités des entreprises fournissant des repas (cf56.29)
- la préparation de plateaux-repas destinés aux transporteurs aériens et similaires et plus généralement à la restauration collective (cf56.29A)
La société BONCOLAC TRAITEUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/03/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30252761900035.
- M Francois DELESALLE, Commissaire aux comptes titulaire (1966) depuis le 29 juin 2016
- MME Valerie DUFRESNE, Commissaire aux comptes suppléant (1972) depuis le 29 juin 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BONCOLAC TRAITEUR est de 53 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Claude VISINONI, Directeur général (1963) du 10 août 2013 au 20 mai 2017
- M Philippe LANDRON, Directeur général non administrateur (1961) du 16 février 2012 au 29 février 2012
- M Philippe LEFEBVRE, Co-gérant (1967) du 07 septembre 2004 au 18 avril 2006
- M Thierry LANDRON, Président (1961) du 04 novembre 2008 au 18 février 2012
- M Thierry LANDRON, Directeur général non administrateur (1961) du 29 février 2012 au 10 août 2013
- MME Sylvie LANDRON, Directeur général (1965) du 18 avril 2006 au 16 février 2012
Dirigeants personne morale:
- BONCOLAC, Président depuis le 16 février 2012
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BONCOLAC TRAITEUR | |
Entrepreneurs individuels | BONCOLAC TRAITEUR | |
Identifiant de l'entreprise | 302527619 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 25 RTE NATIONALE 43 62120 AIRE SUR LA LYS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 17 156 000,00 | |
Résultat net | -690 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1085Z : Fabrication de plats préparés | |
Activité principale de l'entreprise | 1085Z : Fabrication de plats préparés | |
Activité principale | 1085Z | |
Première activité | 1085Z | |
Deuxième activité | 1013A | |
Troisième activité | 4632B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de plats préparés | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de plats préparés, traiteur industriel | |
Principal | traiteur industriel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 640 000 |
Immobilisation incorporelle | 30 000 |
Immobilisation corporelle | 2 513 000 |
Immobilisation financière | 97 000 |
Actif circulant net | 8 080 000 |
Stock | 2 804 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 980 000 |
Placement | 296 000 |
Total Actif | 10 720 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 292 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 75 000 |
Dette | 7 353 000 |
Total Passif | 10 720 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 156 000 |
Produit d'exploitation | 17 213 000 |
Charge d'exploitation | 17 811 000 |
Résultat d'exploitation | -598 000 |
Produit financier net | 840 |
Charge financière | 59 000 |
Résultat financier | -58 000 |
Résultat courrant | -656 000 |
Produit exceptionnel | 46 000 |
Charges exceptionnelles | 120 000 |
Résultat exceptionnel | -74 000 |
Résultat net | -690 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30252761900035 | BONCOLAC TRAITEUR PARC D ACTIVITE ST MARTIN 25 ROUTE DEPARTEMENTALE 943 BP 36 62120 AIRE SUR LA LYS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 16h00
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 01938 Industries transformation volaille
Président : LANDRON Thierry. Directeur général : LANDRON Sylvie né(e) BRISSAUD. Commissaire aux comptes titulaire : DELESALLE François. Commissaire aux comptes suppléant : AINE Remy.
Président : BONCOLAC (SAS) représenté par CARRE Philippe Président : LANDRON Thierry Directeur général : LANDRON Philippe
Président : BONCOLAC (SAS) représenté par CARRE Philippe Directeur général : VISINONI Jean-Claude
Président : BONCOLAC (SAS) Directeur général : VISINONI Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : DELESALLE François Commissaire aux comptes suppléant : DUFRESNE Valérie
Président : BONCOLAC (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : DELESALLE François ; Commissaire aux comptes suppléant : DUFRESNE Valérie
Président : BONCOLAC (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS)