M Stephane JOLIOT
Administrateur de SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES
M Stephane JOLIOT a 56 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES
M Stephane JOLIOT peut être contacté au siège de la société SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES par courrier à l'adresse SCA PASTORALE D ORCHAMPS VENNES RUE DE LA MAIRIE 25390 ORCHAMPS VENNES FRANCE
La société SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES est principalement dirigée par M Stephane JOLIOT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30279844200018.
- M Alain LAPPRAND, Administrateur (1968) depuis le 08 novembre 2005
- M Charles-Henri CUCHE, Administrateur (1979) depuis le 17 novembre 2012
- M Clement COURTOIS, Administrateur (1990) depuis le 17 novembre 2012
- M Herve VIEILLE, Vice-président (1971) depuis le 19 janvier 2005
- M Joel POURCELOT, Administrateur (1974) depuis le 19 janvier 2005
- M Olivier RENAUD, Administrateur (1982) depuis le 20 novembre 2010
- M Philippe GAUTHIER, Administrateur (1965) depuis le 20 novembre 2010
- M Stephane JOLIOT, Administrateur (1966) depuis le 17 novembre 2012
- MME Fabienne COURTOIS, Président (1974) depuis le 20 novembre 2010
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES est de 48 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain VIVOT, Vice-président (1954) du 19 janvier 2005 au 20 novembre 2010
- M Christophe VIVOT, Administrateur (1976) du 19 janvier 2005 au 17 novembre 2012
- M Didier PERRIN, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 08 novembre 2005
- M Gabriel CASSARD, Président (1954) du 19 janvier 2005 au 20 novembre 2010
- M Regis VERNIER, Président (1968) du 19 janvier 2005 au 17 novembre 2012
- MME Martine POURCELOT, Administrateur (1956) du 20 novembre 2010 au 17 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES | |
Entrepreneurs individuels | SCA PASTORALE D'ORCHAMPS VENNES | |
Identifiant de l'entreprise | 302798442 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | MAIRIE 25390 ORCHAMPS VENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 23 juillet 1971 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 23 juillet 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
30279844200018 | SCA PASTORALE D ORCHAMPS VENNES RUE DE LA MAIRIE 25390 ORCHAMPS VENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
Président : VERNIER Régis Vice-Président : VIEILLE Hervé Administrateur : VIVOT Christophe Administrateur : RENAUD Olivier Administrateur : GAUTHIER Philippe Administrateur : COURTOIS Fabienne né(e) TROUILLOT Administrateur : POURCELOT Joël Administrateur : POURCELOT Martine Administrateur : LAPPRAND Alain
Président : COURTOIS Fabienne ; Président, Administrateur : CROFF Fabian ; Administrateur : RENAUD Olivier ; Administrateur : CUCHE Charles-Henri ; Administrateur : JOLIOT Stéphane ; Administrateur : POURCELOT Jérôme ; Administrateur : VIVOT Guillaume ; Administrateur : LAPPRAND Alain ; Vice-président : VIEILLE Hervé