MME Anne ROTH
Président de ROTH FRANCE
MME Anne ROTH a 47 ans ( naissance en 1977), elle est Président de la société ROTH FRANCE
MME Anne ROTH peut être contacté au siège de la société ROTH FRANCE par courrier à l'adresse ROTH FRANCE ZONE INDUSTRIELLE 78 RUE AMPERE CS 20090 77465 LAGNY SUR MARNE CEDEX FRANCE, par téléphone au 0160940080 ou par fax au 01Â 60Â 07Â 20Â 39
La société ROTH FRANCE est principalement dirigée par MME Anne ROTH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673B (Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration), les activités sont :
- Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration
- le commerce de gros de peintures et de vernis
- le commerce de gros de papiers peints et de revêtements de sols
- le commerce de gros d'appareils sanitaires :
- baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et autres porcelaines sanitaires
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de tapis (cf46.47Z)
La société ROTH FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/03/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30384697600031.
- M Claude BRAND, Directeur général (1965) depuis le 23 janvier 2013
- M Thierry PHOTINODELLIS, Directeur général (1968) depuis le 23 janvier 2013
- MME Anne ROTH, Président (1977) depuis le 23 janvier 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ROTH FRANCE est de 54 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Claude JANIN, Président (1947) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
- FIBA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 octobre 2015
- FIREC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROTH FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | ROTH FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 303846976 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 78 RUE AMPERE 77400 LAGNY SUR MARNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 17 décembre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 30 278 000,00 | |
Résultat net | -294 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration | |
Activité principale de l'entreprise | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration | |
Activité principale | 4673B | |
Première activité | 4673B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros | |
Principal | vendeur d'appareils sanitaires en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 858 000 |
Immobilisation incorporelle | 180 000 |
Immobilisation corporelle | 670 000 |
Immobilisation financière | 2 007 000 |
Actif circulant net | 12 584 000 |
Stock | 1 673 000 |
Avance | 920 000 |
Créance | 5 726 000 |
Placement | 4 265 000 |
Total Actif | 15 442 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 10 315 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 74 000 |
Dette | 5 053 000 |
Total Passif | 15 442 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 30 278 000 |
Produit d'exploitation | 30 450 000 |
Charge d'exploitation | 31 590 000 |
Résultat d'exploitation | -1 140 000 |
Produit financier net | 956 000 |
Charge financière | 119 000 |
Résultat financier | 837 000 |
Résultat courrant | -304 000 |
Produit exceptionnel | 33 000 |
Charges exceptionnelles | 26 000 |
Résultat exceptionnel | 7 000 |
Résultat net | -294 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30384697600031 | ROTH FRANCE ZONE INDUSTRIELLE 78 RUE AMPERE CS 20090 77465 LAGNY SUR MARNE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 00573 Commerces de gros
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00804 VRP
Au Mandataire SELARL BRETLIM 19 rue Saint Louis 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes suppléant partant : Wassmer, Francis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIREC
modification du Président de la société Janin, Jean-Claude, nomination du Président de la société : Roth, Anne Kathrin, nomination du Directeur général : Brand, Claude Michel Xavier, nomination du Directeur général : Photinodellis, Thierry André Efstratios
modification du Commissaire aux comptes titulaire FIBA
Président partant : Roth, Anne Kathrin ; modification du Président Brand, Claude Michel Xavier
Commissaire aux comptes suppléant partant : FIREC