M Jean-Charles KIES
Directeur général délégué de SA TORCHIO ET CIE
M Jean-Charles KIES a 51 ans ( naissance en 1973), est Directeur général délégué de la société SA TORCHIO ET CIE
M Jean-Charles KIES peut être contacté au siège de la société SA TORCHIO ET CIE par courrier à l'adresse SA TORCHIO ET CIE LIEU DIT LA CROIX AU BRETON BP 3 50450 HAMBYE FRANCE
La société SA TORCHIO ET CIE est principalement dirigée par M Jean-Charles KIES qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société SA TORCHIO ET CIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/09/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30444008400016.
- M Jean-Charles KIES, Directeur général délégué (1973) depuis le 02 mai 2006
- M Patrick HERBERT, Directeur général délégué (1958) depuis le 23 avril 2011
- MME Patricia TORCHIO, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 23 avril 2011
- MME Suzanne TORCHIO, Administrateur (1933) depuis le 23 avril 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SA TORCHIO ET CIE est de 68 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 91 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrick HERBERT, Directeur général délégué (1958) du 11 mai 2004 au 23 avril 2011
- M Patrick HERBERT, Administrateur (1958) du 23 avril 2011 au 07 juin 2017
- MME Patricia TORCHIO, Directeur général (1961) du 23 avril 2011 au 07 juin 2017
- MME Suzanne TORCHIO, Administrateur (1933) du 23 avril 2011 au 07 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDIT EXPERTISES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 avril 2017
LD LA CROIX AU BRETON
50450 HAMBYE
Téléphone : Société
SA TORCHIO ET CIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA TORCHIO ET CIE | |
Entrepreneurs individuels | SA TORCHIO ET CIE | |
Identifiant de l'entreprise | 304440084 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | LD LA CROIX AU BRETON 50450 HAMBYE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 325 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 12 949 000,00 | |
Résultat net | 172 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale | 4673A | |
Première activité | 4673A | |
Deuxième activité | 4753Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 056 000 |
Immobilisation incorporelle | 306 000 |
Immobilisation corporelle | 1 564 000 |
Immobilisation financière | 186 000 |
Actif circulant net | 5 571 000 |
Stock | 1 527 000 |
Avance | 12 000 |
Créance | 2 684 000 |
Placement | 1 347 000 |
Total Actif | 7 627 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 572 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 055 000 |
Total Passif | 7 627 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 949 000 |
Produit d'exploitation | 13 171 000 |
Charge d'exploitation | 12 993 000 |
Résultat d'exploitation | 177 000 |
Produit financier net | 29 000 |
Charge financière | 55 000 |
Résultat financier | -26 000 |
Résultat courrant | 152 000 |
Produit exceptionnel | 154 000 |
Charges exceptionnelles | 67 000 |
Résultat exceptionnel | 87 000 |
Résultat net | 172 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30444008400016 | SA TORCHIO ET CIE LIEU DIT LA CROIX AU BRETON BP 3 50450 HAMBYE FRANCE |
30444008400099 | SA TORCHIO ET CIE TORCHIO FAIENCE & CARRELAGE 21 RUE LAZARE CARNOT 61000 ALENCON FRANCE |
30444008400115 | SA TORCHIO ET CIE ZA DU FOIRAIL RTE AMERICAINE 50500 CARENTAN-LES-MARAIS |
30444008400040 | SA TORCHIO ET CIE ZAC SAUXMARAIS 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN |
30444008400065 | SA TORCHIO ET CIE RUE DE LA PRAIRIE 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN |
30444008400057 | SA TORCHIO ET CIE ZAC DE PRETOT PRETOT 50400 GRANVILLE |
30444008400081 | SA TORCHIO ET CIE TORCHIO FAIENCE & CARRELAGE 4 RUE ALFRED NOBEL 14123 IFS FRANCE |
30444008400073 | SA TORCHIO ET CIE PARC DE LA BAIE 50300 LE VAL ST PERE FRANCE |
30444008400032 | SA TORCHIO ET CIE RUE DU PONT 50500 ST HILAIRE PETITVILLE FRANCE |
30444008400107 | SA TORCHIO ET CIE SA TORCHIO LIEU DIT LA CHESNAIS 35430 ST JOUAN DES GUERETS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
au siège du fonds pour la validité et pour la correspondance à SOFIGES 3 rue du 33ème Mobiles 72000 Le Mans
Au fonds pour la validité et pour la correspondance à SOFIGES, 3 rue du 33ème Mobiles, 72000 Le Mans
Directeur général, Président du conseil d'administration : TORCHIO Patricia, Catherine, Pierrette ; Directeur général délégué : KIES Jean-Charles ; Administrateur, Directeur général délégué : HERBERT Patrick, Bernard, Edmond, Didier ; Administrateur : TORCHIO Suzanne, Victoria, Marguerite né(e) LECLERC ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BLIN-LEBRETON Philippe
Président : TORCHIO Patricia, Catherine, Pierrette ; Directeur général : KIES Jean-Charles ; Directeur général : HERBERT Patrick, Bernard, Edmond, Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BLIN-LEBRETON Philippe
ME FLEURY VERONIQUE 43, rue DU PORT 35260 Cancale- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Président : TORCHIO Patricia, Catherine, Pierrette ; Directeur général : KIES Jean-Charles ; Directeur général : HERBERT Patrick, Bernard, Edmond, Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISES (SA)
Président : HERBERT Bruno, Matthieu, Pascal ; Directeur général : HERBERT Patrick Bernard Edmond Didier ; Directeur général : KIES Jean-Charles ; Directeur général : TORCHIO Patricia, Catherine, Pierrette ; Directeur général : HERBERT-ALFRED Jessica, Brigitte, Solange, Emmanuelle ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISES