M Jean-Louis BOUSQUET
Commissaire aux comptes titulaire de COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS
M Jean-Louis BOUSQUET a 71 ans ( naissance en 1951), est Commissaire aux comptes titulaire de la société COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS
M Jean-Louis BOUSQUET peut être contacté au siège de la société COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS par courrier à l'adresse COMPTOIR CEVENOL PRODUITS PETROLIERS ZONE INDUSTRIELLE DE CROUPILLAC IMPASSE JEAN PHILIPPE RAMEAU 30100 ALES FRANCE
La société COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS est principalement dirigée par M Jean-Louis BOUSQUET qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en combustibles, vendeur de combustibles en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4671Z (Commerce de gros de combustibles et de produits annexes), les activités sont :
- Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
- le commerce de gros de carburants, de graisses, de lubrifiants, d'huiles, tels que :
- charbon de bois, charbon, coke, bois de chauffage, naphte
- pétrole brut, gasoil, essence, mazout, kérosène
- gaz de pétrole liquéfié, butane et propane
- huiles de graissage et graisses lubrifiantes, produits pétroliers raffinés
La société COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/05/1976 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30583673600010.
- M Stephane ANDRE, Président (1968) depuis le 02 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean-Louis BOUSQUET, Commissaire aux comptes titulaire (1951) du 25 avril 2015 au 23 septembre 2016
- M Stephan ANDRE, Gérant (1968) du 05 juillet 2005 au 23 décembre 2008
- MME Francoise ANDRE, Gérant (1948) du 16 avril 2011 au 02 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- SARL DIDIER BERLANGER, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 septembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 juillet 2009 : BOUSQUET Jean-Louis Justin nom d'usage : BOUSQUET Jean-Louis devient commissaire aux comptes titulaire. DIAZ Alain nom d'usage : DIAZ Alain devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 30 avril 2011 : ANDRE Stéphane Michel Moisé nom d'usage : ANDRE n'est plus gérant. RODRIGUEZ Françoise nom d'usage : ANDRE devient gérant.)
- 12 mai 2015 : DIAZ Alain nom d'usage : DIAZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant. JOLY Jean-Louis nom d'usage : JOLY devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 10 juin 2016 : RODRIGUEZ Françoise nom d'usage : ANDRE n'est plus gérant. ANDRE Stéphane Michel Moïse nom d'usage : ANDRE devient gérant.)
- 17 juin 2016 : ANDRE Stéphane Michel Moïse nom d'usage : ANDRE n'est plus gérant. ANDRE Stéphane Michel Moïse nom d'usage : ANDRE devient président.)
- 30 septembre 2016 : BOUSQUET Jean-Louis Justin nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. JOLY Jean-Louis nom d'usage : JOLY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. JOLY Jean-Louis Martial Jacques nom d'usage : JOLY devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL DIDIER BERLANGER devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 15 juillet 2022 : JOLY Jean-Louis Martial Jacques nom d'usage : JOLY n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée SARL DIDIER BERLANGER n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IMP JEAN PHILIPPE RAMEAU
30100 ALES
Téléphone : Société
COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS | |
Sigle de l'entreprise | C.C.P.P. | |
Entrepreneurs individuels | COMPTOIR CEVENOL DES PRODUITS PETROLIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 305836736 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | IMP JEAN PHILIPPE RAMEAU 30100 ALES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 146 340,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 8 322 000,00 | |
Résultat net | 7 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4671Z : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | |
Activité principale de l'entreprise | 4671Z : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en combustibles, vendeur de combustibles en gros | |
Principal | grossiste en combustibles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 153 000 |
Immobilisation incorporelle | 113 000 |
Immobilisation corporelle | 38 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 1 121 000 |
Stock | 123 000 |
Avance | 0 |
Créance | 998 000 |
Placement | 40 |
Total Actif | 1 273 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 226 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 048 000 |
Total Passif | 1 273 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 322 000 |
Produit d'exploitation | 8 333 000 |
Charge d'exploitation | 8 310 000 |
Résultat d'exploitation | 23 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 23 000 |
Résultat financier | -19 000 |
Résultat courrant | 4 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 7 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 00804 VRP
ROUTIERE OCCITANE DE COOPERATION Mas des Rosiers Rue du Moulin Vedel 30000 NIMES
au siège de la Société Routière Occitane de Coopération Le Mas des Rosiers - rue du Moulin de Vedel 30000 Nîmes
BOUSQUET Jean-Louis Justin nom d'usage : BOUSQUET Jean-Louis devient commissaire aux comptes titulaire. DIAZ Alain nom d'usage : DIAZ Alain devient commissaire aux comptes suppléant.
ANDRE Stéphane Michel Moisé nom d'usage : ANDRE n'est plus gérant. RODRIGUEZ Françoise nom d'usage : ANDRE devient gérant.
Société d'Avocats Fidal 125 rue de l'Hôstellerie -bp 79032- 30971 Nîmes cedex 9
DIAZ Alain nom d'usage : DIAZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant. JOLY Jean-Louis nom d'usage : JOLY devient commissaire aux comptes suppléant.
RODRIGUEZ Françoise nom d'usage : ANDRE n'est plus gérant. ANDRE Stéphane Michel Moïse nom d'usage : ANDRE devient gérant.
ANDRE Stéphane Michel Moïse nom d'usage : ANDRE n'est plus gérant. ANDRE Stéphane Michel Moïse nom d'usage : ANDRE devient président.
BOUSQUET Jean-Louis Justin nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. JOLY Jean-Louis nom d'usage : JOLY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. JOLY Jean-Louis Martial Jacques nom d'usage : JOLY devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL DIDIER BERLANGER devient commissaire aux comptes suppléant.
Au siege du fonds vendu Avenue Jean-Philippe RAMEAU Zac de Croupillac 30100 ales
JOLY Jean-Louis Martial Jacques nom d'usage : JOLY n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée SARL DIDIER BERLANGER n'est plus commissaire aux comptes suppléant