M Philippe SOUBRIER
Gérant de CABINETS DU PALAIS ROYAL
M Philippe SOUBRIER a 67 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société CABINETS DU PALAIS ROYAL
M Philippe SOUBRIER peut être contacté au siège de la société CABINETS DU PALAIS ROYAL par courrier à l'adresse CABINETS DU PALAIS ROYAL 20 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 97Â 56Â 13
La société CABINETS DU PALAIS ROYAL est principalement dirigée par M Philippe SOUBRIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société CABINETS DU PALAIS ROYAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/02/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30587400000022.
- M Francois GUILLERM, Gérant (1950) depuis le 26 décembre 2009
- M Manoel PEREIRA DA SILVA, Gérant (1962) depuis le 03 mars 2017
- M Philippe SOUBRIER, Gérant (1957) depuis le 26 décembre 2009
- M Tourya LASSEGUE, Gérant (1958) depuis le 28 mai 2011
- MME Diane BEAULIEU D`IVERNOIS, Gérant (1951) depuis le 26 décembre 2009
- MME Fabiana CHIANESE, Gérant (1970) depuis le 19 février 2016
- MME Genevieve ROUSSEAU, Gérant (1948) depuis le 26 décembre 2009
- MME Laurence QUENTEL-ARCHIER, Gérant (1955) depuis le 26 décembre 2009
- MME Maral DOUZIAN, Gérant (1990) depuis le 03 mars 2017
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société CABINETS DU PALAIS ROYAL est de 64 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude VIBERT-GUIGUE, Associé-gérant (1954) du 26 décembre 2009 au 03 mars 2017
- M Francois RICHARD, Associé-gérant (1951) du 26 décembre 2009 au 03 mars 2017
- M Jean-Marc ERUIMY, Associé-gérant (1946) du 26 décembre 2009 au 19 février 2016
- MME Sonia VALIENTE, Associé-gérant (1976) du 26 décembre 2009 au 03 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINETS DU PALAIS ROYAL | |
Entrepreneurs individuels | CABINETS DU PALAIS ROYAL | |
Identifiant de l'entreprise | 305874000 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 20 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 avril 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
30587400000022 | CABINETS DU PALAIS ROYAL 20 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
modification de l'Associé gérant Quentel, nom d'usage : Quentel-Archier, Laurence, modification de l'Associé gérant Beaulieu, nom d'usage : Beaulieu D'ivernois, Diane, modification de l'Associé gérant Combescot De Marsaguet, nom d'usage : Rousseau, Geneviève, modification de l'Associé gérant Guillerm, François, modification de l'Associé gérant Eruimy, Jean-Marc, modification de l'Associé gérant Vibert-Guigue, Claude, modification de l'Associé gérant Soubrier, Philippe, nomination de l'Associé gérant : Valiente, Sonia
nomination de l'Associé gérant : Harfaoui, nom d'usage : Lassegue, Tourya
Associé gérant partant : Eruimy, Jean-Marc
nomination de l'Associé gérant : Chianese, Fabiana
Associé gérant partant : Richard, François, Associé gérant partant : Vibert-Guigue, Claude, Associé gérant partant : Valiente, Sonia, nomination du Gérant : Pereira Da Silva, Manoel Valerio, nomination du Gérant : Douzian, Maral
modification du Gérant Combescot De Marsaguet, nom d'usage : Rousseau, Geneviève ; nomination du Gérant : Mage, Valentia ; nomination du Gérant : Jacquemin, Thierry ; nomination du Gérant : Allaili, Najib
Gérant partant : Combescot De Marsaguet, nom d'usage : Rousseau, Geneviève ; Gérant partant : Pereira Da Silva, Manoel Valerio ; Gérant partant : Douzian, Maral ; Gérant partant : Mage, Valentia ; nomination du Gérant : Hershkovitch, Didier