M Claude PORTMANN
Administrateur de GROUPE FRANCE TERRE
M Claude PORTMANN a 78 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société GROUPE FRANCE TERRE
M Claude PORTMANN peut être contacté au siège de la société GROUPE FRANCE TERRE par courrier à l'adresse GROUPE FRANCE TERRE 20 AVENUE VICTOR HUGO 26000 VALENCE FRANCE, par téléphone au 0476984500
La société GROUPE FRANCE TERRE est principalement dirigée par M Claude PORTMANN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société GROUPE FRANCE TERRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/09/1976 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30755860100257.
- M Andre WIBAUX, Administrateur (1947) depuis le 24 août 2004
- M Bertrand DECHERY, Administrateur (1950) depuis le 24 août 2004
- M Bruno LAVOLLE, Administrateur (1960) depuis le 13 mars 2007
- M Claude PORTMANN, Administrateur (1944) depuis le 27 février 2010
- M Guy PORTMANN, Président du conseil d`administration (1950) depuis le 27 février 2010
- M Guy PORTMANN, Directeur général (1950) depuis le 17 avril 2013
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société GROUPE FRANCE TERRE est de 72 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude PORTMANN, Administrateur (1944) du 24 août 2004 au 27 février 2010
- M Franck BOGET, Administrateur (1948) du 25 avril 2006 au 13 mars 2007
- M Guy PORTMANN, Président-directeur général (1950) du 24 août 2004 au 27 février 2010
- M Timothy CYR, Administrateur (1956) du 24 août 2004 au 10 décembre 2011
- M Timothy CYR, Directeur général délégué (1956) du 05 septembre 2006 au 10 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
- AZULIS CAPITAL, Administrateur depuis le 27 février 2010
- BANEXI CAPITAL PARTENAIRES, Administrateur du 25 avril 2006 au 13 mars 2007
- BANEXI CAPITAL PARTENAIRES, Administrateur du 13 mars 2007 au 27 février 2010
20 AV VICTOR HUGO
26000 VALENCE
Téléphone : 0476984500 Société
GROUPE FRANCE TERRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE FRANCE TERRE | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE FRANCE TERRE | |
Identifiant de l'entreprise | 307558601 | |
Numéro interne du siège | 00257 | |
Adresse | 88 T AV DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 février 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 193 000,00 | |
Résultat net | -5 956 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | 6 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 209 000 |
Immobilisation incorporelle | 26 000 |
Immobilisation corporelle | 73 000 |
Immobilisation financière | 110 000 |
Actif circulant net | 31 359 000 |
Stock | 8 990 000 |
Avance | 7 000 |
Créance | 21 703 000 |
Placement | 658 000 |
Total Actif | 31 568 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 314 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 000 |
Dette | 23 246 000 |
Total Passif | 31 568 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 193 000 |
Produit d'exploitation | 486 000 |
Charge d'exploitation | 7 695 000 |
Résultat d'exploitation | -7 209 000 |
Produit financier net | 2 795 000 |
Charge financière | 1 070 000 |
Résultat financier | 1 724 000 |
Résultat courrant | -5 485 000 |
Produit exceptionnel | 2 552 000 |
Charges exceptionnelles | 3 669 000 |
Résultat exceptionnel | -1 117 000 |
Résultat net | -5 956 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30755860100257 | GROUPE FRANCE TERRE 88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX FRANCE |
30755860100273 | GROUPE FRANCE TERRE EUROPARC BATIMENT B3 7 RUE PASCAL 69500 BRON FRANCE |
30755860100075 | GROUPE FRANCE TERRE 22 RUE DE L HOPITAL MILITAIRE 59800 LILLE FRANCE |
30755860100083 | GROUPE FRANCE TERRE RESIDENCE LE ROYAL 1 1 ALLEE DES CENTAUREES 38240 MEYLAN FRANCE |
30755860100117 | GROUPE FRANCE TERRE RTE DE MALPASSET 83440 MONTAUROUX |
30755860100109 | GROUPE FRANCE TERRE 11 PLACE ROYALE 44000 NANTES FRANCE |
30755860100059 | GROUPE FRANCE TERRE 14 RUE DE LA TUILERIE 37550 ST AVERTIN FRANCE |
30755860100091 | GROUPE FRANCE TERRE 189 ROUTE DE REVEL 31400 TOULOUSE FRANCE |
30755860100042 | GROUPE FRANCE TERRE 20 AVENUE VICTOR HUGO 26000 VALENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Président directeur général : PORTMANN GUY modification le 02 Avril 2003 Administrateur : PORTMANN CLAUDE modification le 18 Août 2006 Administrateur : WIBAUX Andre en fonction le 11 Décembre 1998 Administrateur : DECHERY Bertrand en fonction le 03 Août 1999 Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul Evariste modification le 19 Mai 2009 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES modification le 19 Mai 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 08 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre en fonction le 08 Septembre 2005 Administrateur : AZULIS CAPITAL représenté par BOGET Franck modification le 19 Mai 2009 Administrateur : LAVOLLE Bruno modification le 02 Mars 2007
Au Mandataire Etude de Maître Jean CASIMIRO 15 Cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX pour la validité et pour la correspondance
SCP Olivier Malavialle Jérôme Beuste Huissiers de justice associés 77 allée de Brienne 31000 Toulouse
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur Me Gay Francisque 3 AVENUE DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine avec les pouvoirs : Assistance, mandataire judiciaire Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine. Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.