M Gerard FORTIER
Commissaire aux comptes suppléant de SOCIETE BEILLOT
M Gerard FORTIER a 69 ans ( naissance en 1953), est Commissaire aux comptes suppléant de la société SOCIETE BEILLOT
M Gerard FORTIER peut être contacté au siège de la société SOCIETE BEILLOT par courrier à l'adresse SOCIETE BEILLOT 25 RUE DE CHEVREUSE 78310 MAUREPAS FRANCE, par téléphone au 0130698888 ou par fax au 01Â 30Â 62Â 56Â 27
La société SOCIETE BEILLOT est principalement dirigée par M Gerard FORTIER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ,maraîcher, primeur, marchand de légumes, marchand de fruits, marchand de fruits et légumes, détaillant de fruits et légumes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4721Z (Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
- le commerce de détail de fruits et légumes frais
- le commerce de détail de fruits et légumes en conserve
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de fruits et légumes surgelés (cf47.11A)
La société SOCIETE BEILLOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/01/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30909482900053.
- M Gerard FORTIER, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 05 août 2016
Anciens dirigeants :
- M Christian BEILLOT, Président (1956) du 06 janvier 2004 au 01 octobre 2011
- M Christian BEILLOT, Président (1956) du 01 octobre 2011 au 05 août 2016
- M Robert BEILLOT, Administrateur (1932) du 06 janvier 2004 au 23 mai 2006
- MME Nelly BEILLOT, Administrateur (1955) du 06 janvier 2004 au 23 mai 2006
Dirigeants personne morale:
- CB HOLDING, Président depuis le 05 août 2016
- LA TRADITION BOUCHERIE VOLAILLES, Directeur général depuis le 05 août 2016
- S 2 F ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE BEILLOT | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE BEILLOT | |
Identifiant de l'entreprise | 309094829 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 31 RUE DE CHEVREUSE 78310 MAUREPAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 août 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 15 215 000,00 | |
Résultat net | 525 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4721Z : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4721Z : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | |
Activité principale | 4721Z | |
Première activité | 4721Z | |
Deuxième activité | 4729Z | |
Troisième activité | 4723Z | |
Quatrième activité | 4724Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | |
Synonyme | maraîcher, primeur, marchand de légumes, marchand de fruits, marchand de fruits et légumes, détaillant de fruits et légumes | |
Principal | maraîcher |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 328 000 |
Immobilisation incorporelle | 810 |
Immobilisation corporelle | 3 202 000 |
Immobilisation financière | 126 000 |
Actif circulant net | 1 943 000 |
Stock | 262 000 |
Avance | 19 000 |
Créance | 537 000 |
Placement | 1 125 000 |
Total Actif | 5 271 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 064 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 82 000 |
Dette | 4 125 000 |
Total Passif | 5 271 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 215 000 |
Produit d'exploitation | 15 233 000 |
Charge d'exploitation | 14 797 000 |
Résultat d'exploitation | 435 000 |
Produit financier net | 300 |
Charge financière | 34 000 |
Résultat financier | -34 000 |
Résultat courrant | 401 000 |
Produit exceptionnel | 358 000 |
Charges exceptionnelles | 31 000 |
Résultat exceptionnel | 327 000 |
Résultat net | 525 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30909482900053 | SOCIETE BEILLOT 31 RUE DE CHEVREUSE 78310 MAUREPAS FRANCE |
30909482900046 | SOCIETE BEILLOT 25 RUE DE CHEVREUSE 78310 MAUREPAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Président : BEILLOT Christian Robert modification le 27 Avril 2006 Commissaire aux comptes suppléant : FORTIER Gérard en fonction le 26 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : S 2 F ASSOCIES en fonction le 26 Septembre 2011
Commissaire aux comptes suppléant : FORTIER Gérard en fonction le 26 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : S 2 F ASSOCIES en fonction le 26 Septembre 2011 Directeur général : LA TRADITION BOUCHERIE VOLAILLES en fonction le 03 Août 2016 Président : CB HOLDING en fonction le 03 Août 2016
Commissaire aux comptes suppléant : FORTIER Gérard en fonction le 26 Septembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : S 2 F ASSOCIES en fonction le 26 Septembre 2011 ; Président : CB HOLDING en fonction le 03 Août 2016
Président : BEILLOT Nelly, Jeanne, Louise ; Commissaire aux comptes titulaire : S 2 F ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : FORTIER Gérard
Président : BEILLOT Nelly, Jeanne, Louise ; Directeur général : BEILLOT Grégory ; Commissaire aux comptes titulaire : S 2 F ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : FORTIER Gérard
Président : BEILLOT Nelly, Jeanne, Louise ; Directeur général : BEILLOT Grégory ; Directeur général : BEILLOT Romain ; Commissaire aux comptes titulaire : S 2 F ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : FORTIER Gérard
Président : New Retail Food Concept SAS (NRFC SAS)à; Commissaire aux comptes titulaire : S 2 F ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : FORTIER Gérard