M Patrick MARQUET
Président de PALIBOIS
M Patrick MARQUET a 67 ans ( naissance en 1957), est Président de la société PALIBOIS
M Patrick MARQUET peut être contacté au siège de la société PALIBOIS par courrier à l'adresse PALIBOIS ZONE INDUSTRIELLE DE LA MALADIERE 17 RUE JUMEL 74300 CLUSES FRANCE, par téléphone au 04Â 50Â 93Â 51Â 26 ou par fax au 04Â 50Â 93Â 43Â 91
La société PALIBOIS est principalement dirigée par M Patrick MARQUET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie ,scierie, menuiserie industrielle, ameublement industriel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1629Z (Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie), les activités sont :
- Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie
La société PALIBOIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/02/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30950531100048.
- M Patrick MARQUET, Président (1957) depuis le 03 mai 2005
- M Serge BOTTOLI, Commissaire aux comptes titulaire (1960) depuis le 11 février 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PALIBOIS est de 66 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Carole KASSA, Commissaire aux comptes suppléant (1969) du 08 mai 2015 au 11 février 2017
Dirigeants personne morale:
- CABINET ESCOFFIER, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 février 2017
- Cabinet LADOUCE et PERRIER-GUSTIN, Commissaire aux comptes titulaire du 08 mai 2015 au 11 février 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 octobre 2010 : MOREL Jean Jacques nom d'usage : MOREL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société civile Cabinet LADOUCE et PERRIER-GUSTIN devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDICONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. KASSA Carole nom d'usage : KASSA devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 14 avril 2017 : Société civile Cabinet LADOUCE et PERRIER-GUSTIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. KASSA Carole nom d'usage : KASSA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOTTOLI Serge nom d'usage : BOTTOLI devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CABINET ESCOFFIER devient commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PALIBOIS | |
Entrepreneurs individuels | PALIBOIS | |
Identifiant de l'entreprise | 309505311 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 17 RUE JUMEL 74300 CLUSES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1964 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 469 770,00 | |
Résultat net | 6 004,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1629Z : Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | |
Activité principale de l'entreprise | 1629Z : Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle, ameublement industriel | |
Principal | fabrique d'objets en bois |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 273 104 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 212 521 |
Immobilisation financière | 60 583 |
Actif circulant net | 36 243 |
Stock | 22 365 |
Avance | 0 |
Créance | 13 878 |
Placement | 0 |
Total Actif | 309 350 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 47 471 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 261 876 |
Total Passif | 309 350 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 469 770 |
Produit d'exploitation | 469 770 |
Charge d'exploitation | 451 439 |
Résultat d'exploitation | 18 331 |
Produit financier net | 342 |
Charge financière | 10 675 |
Résultat financier | -10 333 |
Résultat courrant | 7 998 |
Produit exceptionnel | 652 |
Charges exceptionnelles | 1 348 |
Résultat exceptionnel | -695 |
Résultat net | 6 004 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30950531100048 | PALIBOIS ZONE INDUSTRIELLE DE LA MALADIERE 17 RUE JUMEL 74300 CLUSES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00292 Plasturgie
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
MOREL Jean Jacques nom d'usage : MOREL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société civile Cabinet LADOUCE et PERRIER-GUSTIN devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDICONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. KASSA Carole nom d'usage : KASSA devient commissaire aux comptes suppléant.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire Me Chatel-Louroz Roger 6 rue René Blanc BP 181 74101 Annemasse. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan dix ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Chatel-Louroz Roger 6 rue René Blanc BP 181 74101 Annemasse
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Société civile Cabinet LADOUCE et PERRIER-GUSTIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. KASSA Carole nom d'usage : KASSA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOTTOLI Serge nom d'usage : BOTTOLI devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CABINET ESCOFFIER devient commissaire aux comptes suppléant
BOTTOLI Serge nom d\'usage : BOTTOLI n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CABINET ESCOFFIER n\'est plus commissaire aux comptes suppléant
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 octobre 2023, désignant liquidateur Maître Philippe Serrano 196 rue Georges Charpak Technosite Altéa 74100 Juvigny. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication à l\'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.