M Jean-Christophe GUINET
Commissaire aux comptes titulaire de MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT
M Jean-Christophe GUINET a 59 ans ( naissance en 1965), est Commissaire aux comptes titulaire de la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT
M Jean-Christophe GUINET peut être contacté au siège de la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT par courrier à l'adresse MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT 354 ROUTE DES CHENES BP 21 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND FRANCE, par téléphone au 0479341730 ou par fax au 04Â 79Â 35Â 34Â 71
La société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT est principalement dirigée par M Jean-Christophe GUINET qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Services d'aménagement paysager ,paysagiste, jardinier, jardinier paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8130Z (Services d'aménagement paysager), les activités sont :
- Services d'aménagement paysager
- la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins pour :
- bâtiments d'habitation privés et publics
- bâtiments publics et semi-publics (écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, églises, etc.)
- terrains municipaux (parcs, espaces verts, cimetières, etc.)
- espaces bordant les voies de communication (axes routiers, voies ferroviaires, berges, ports)
- bâtiments industriels et commerciaux
- la plantation, les soins et l'entretien de verdure pour :
- bâtiments (jardins en terrasse, verdure en façade, jardins intérieurs, etc.)
- terrains de sport (terrains de football, parcours de golf, etc.), terrains de jeu, pelouses pour bains de soleil et autres parcs récréatifs
- eaux stagnantes et courantes (bassins, marécages, étangs, piscines, fossés, cours d'eau, installations d'épandage)
- les plantations pour la protection contre le bruit, le vent, l'érosion, la visibilité et l'éblouissement
Mais sont exclues les activités :
- la production commerciale et la plantation à des fins de production commerciale de plantes et arbres (cf01, 02)
- les pépinières et pépinières forestières (cf01.30Z, 02.10Z)
- le maintien en bon ordre écologique de terrains pour l'agriculture (cf01.61Z)
- les activités de construction à des fins d'aménagement paysager (cfsection F)
- les activités de conception et d'architecture paysagère (cf71.11Z)
La société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31025784500019.
- M Jean MILLET, Président du conseil de surveillance (1946) depuis le 02 décembre 2003
- M Jean-Christophe GUINET, Commissaire aux comptes titulaire (1965) depuis le 05 mai 2017
- M Julien MILLET, Président du directoire (1972) depuis le 25 juillet 2010
- M Romain MILLET, Directeur général (1975) depuis le 25 juillet 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT est de 60 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Francois MILLET, Directeur général (1969) du 02 décembre 2003 au 22 janvier 2016
- M Julien MILLET, Président du directoire (1972) du 02 décembre 2003 au 25 juillet 2010
- M Romain MILLET, Directeur général (1975) du 13 mars 2007 au 25 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- SARL BOIS-FAVRE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 mai 2017
- AVVENS GALET OLDRA, Commissaire aux comptes suppléant du 11 juin 2015 au 05 mai 2017
- MARTIN-RETORD ASSOCIES - NIVOLET EN ABREGEE M R A -NIVOLET, Commissaire aux comptes titulaire du 11 juin 2015 au 05 mai 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT | |
Entrepreneurs individuels | MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 310257845 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 354 RTE DES CHENES 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 6 310 000,00 | |
Résultat net | 467 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8130Z : Services d'aménagement paysager | |
Activité principale de l'entreprise | 8130Z : Services d'aménagement paysager | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Services d'aménagement paysager | |
Synonyme | paysagiste, jardinier, jardinier paysagiste | |
Principal | jardinier, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 483 000 |
Immobilisation incorporelle | 14 000 |
Immobilisation corporelle | 385 000 |
Immobilisation financière | 84 000 |
Actif circulant net | 3 122 000 |
Stock | 214 000 |
Avance | 22 000 |
Créance | 2 320 000 |
Placement | 566 000 |
Total Actif | 3 605 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -636 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 192 000 |
Dette | 4 049 000 |
Total Passif | 3 605 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 310 000 |
Produit d'exploitation | 6 503 000 |
Charge d'exploitation | 6 289 000 |
Résultat d'exploitation | 214 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 31 000 |
Résultat financier | -22 000 |
Résultat courrant | 192 000 |
Produit exceptionnel | 393 000 |
Charges exceptionnelles | 121 000 |
Résultat exceptionnel | 272 000 |
Résultat net | 467 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
Président du directoire : MILLET Julien Jacques Membre du directoire : MILLET Jean-François Claude Membre du directoire : MILLET Romain Paul Président du conseil de surveillance : MILLET Jean Vice-président du conseil de surveillance : LE GENDRE Nicole Marie Membre du conseil de surveillance : DEPIERRE Jean Antoine Louis Directeur général : MILLET Jean-François Claude Directeur général : MILLET Romain Paul Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN-RETORD & ASSOCIES - NIVOLET EN ABREGEE M. R. A. -NIVOLET Commissaire aux comptes suppléant : AVVENS GALET OLDRA en fonction le 10 Novembre 2014
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Saint Pierre Rémi 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry avec les pouvoirs : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise débitrice pour tous ses actes de gestion,, mandataire judiciaire SELARL Etude Bouvet Et Guyonnet représentée par Me Guyonnet 44 Rue Charles Montreuil L'Axiome - BP 60219 73002 Chambéry Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Jugement en date du 18 septembre 2015 arrêtant la cession partielle de la SA MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT portant sur l'établissement secondaire situé à 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS, RN 7, lieudit La Gene, au profit de la Sarl ATRIUM PAYSAGE, 450 chemin de l'Orangerie, 06600 ANTIBES ou de toute société la substituant don elle sera le principal actionnaire ou associé dans les termes de son offre. Date d'effet de la cession : 30/09/2015
Président du directoire : MILLET Julien Jacques Membre du directoire : MILLET Romain Paul Président du conseil de surveillance : MILLET Jean Vice-président du conseil de surveillance : LE GENDRE Nicole Marie Membre du conseil de surveillance : DEPIERRE Jean Antoine Louis Directeur général : MILLET Romain Paul Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN-RETORD & ASSOCIES - NIVOLET EN ABREGEE M. R. A. -NIVOLET Commissaire aux comptes suppléant : AVVENS GALET OLDRA en fonction le 10 Novembre 2014 Membre du directoire : BIANCHIN Grégory en fonction le 20 Janvier 2016
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan Me Saint Pierre Rémi 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Président du directoire : MILLET Julien Jacques ; Membre du directoire : MILLET Romain Paul ; Président du conseil de surveillance : MILLET Jean ; Vice-président du conseil de surveillance : LE GENDRE Nicole Marie ; Membre du conseil de surveillance : DEPIERRE Jean Antoine Louis ; Directeur général : MILLET Romain Paul ; Membre du directoire : BIANCHIN Grégory en fonction le 20 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : GUINET Jean-Christophe en fonction le 03 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL BOIS-FAVRE AUDIT CONSEIL en fonction le 03 Mai 2017
Président du directoire : MILLET Julien Jacques ; Membre du directoire : MILLET Romain Paul ; Président du conseil de surveillance : MILLET Jean ; Directeur général : MILLET Romain Paul ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : BIANCHIN Grégory modification le 30 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : GUINET Jean-Christophe en fonction le 03 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL BOIS-FAVRE AUDIT CONSEIL en fonction le 03 Mai 2017
Président du directoire : MILLET Julien Jacques ; Membre du directoire : MILLET Romain Paul ; Président du conseil de surveillance : MILLET Jean ; Directeur général : MILLET Romain Paul ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : BIANCHIN Grégory //Membre du consil de surveillance : LE GENDRE Nicole Marie modification le 30 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : GUINET Jean-Christophe en fonction le 03 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL BOIS-FAVRE AUDIT CONSEIL en fonction le 03 Mai 2017 Membre du conseil de surveillance : LE GENDRE Nicole Marie modification le 28 juin 2019
Président : MILLET Julien Jacques ; Directeur général : MILLET Romain Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : GUINET Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL BOIS-FAVRE AUDIT CONSEIL
Président : MILLET Julien Jacques ; Directeur général : MILLET Romain Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : GUINET Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : DB AUDIT
Election de domicile : Cabinet BERTOLO MAILLET-CONTOZ 21 Bd de Lattre de Tassigny 73100 Aix-les-Bains pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l\'article L141-12 du Code de Commerce.