M Christophe CHAGNEAU
Commissaire aux comptes suppléant de GENIA
M Christophe CHAGNEAU a 66 ans ( naissance en 1958), est Commissaire aux comptes suppléant de la société GENIA
M Christophe CHAGNEAU peut être contacté au siège de la société GENIA par courrier à l'adresse GENIA PARC D ACTIVITE DU PONT BERANGER 12 RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS FRANCE, par téléphone au 0240023503 ou par fax au 02Â 40Â 03Â 14Â 71
La société GENIA est principalement dirigée par M Christophe CHAGNEAU qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire ,fabricant de matériel médical, fabricant de matériel chirurgical, fabricant de matériel médico-chirurgical, fabricant de matériel dentaire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3250A (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire), les activités sont :
- Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
- la fabrication de draps chirurgicaux et de fils et compresses stériles
- la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (à l'exception des préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers), de cire dentaire et d'autres préparations à base de plâtre dentaire
- la fabrication de ciments pour la réfection osseuse
- la fabrication de fours de laboratoires dentaires
- la fabrication d'appareils de nettoyage par ultrasons destinés à un usage en laboratoire
- la fabrication de stérilisateurs de laboratoires
- la fabrication d'équipements de distillation de laboratoire, de centrifugeuses de laboratoire
- la fabrication de mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, tel que :
- tables d'opération
- tables d'examen
- lits à mécanismes pour usages cliniques
- fauteuils de dentistes
- la fabrication de plaques et de vis pour la fixation des os, de seringues, d'aiguilles, de cathéters, de canules, etc.
- la fabrication d'instruments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire
- la fabrication de dents artificielles, bridges etcfabriqués en laboratoires dentaires
- la fabrication de matériel orthopédique et prothétique
- la fabrication d'yeux artificiels
- la fabrication de thermomètres médicaux
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers (cf20.42Z)
- la fabrication d'ouates, de pansements imprégnés à usage médical, etc(cf21.20Z)
- la fabrication d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (cf26.60Z)
- la fabrication de fauteuils roulants (cf30.92A)
- la fabrication de masques à gaz non médicaux (cf32.99Z)
La société GENIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/04/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31205540300041.
- M Alain PECULIER, Commissaire aux comptes titulaire (1952) depuis le 14 mai 2015
- M Bernard COMMINGES, Président du conseil de surveillance (1944) depuis le 19 janvier 2005
- MME Elise COMMINGES, Directeur général (1973) depuis le 29 mai 2010
- MME Marie-Agnes FOUGERAT, Président du directoire (1975) depuis le 07 février 2006
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GENIA est de 63 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe CHAGNEAU, Commissaire aux comptes suppléant (1958) du 14 mai 2015 au 05 avril 2017
- MME Elise COMMINGES, Directeur général (1973) du 19 janvier 2005 au 29 mai 2010
- MME Elise COMMINGES, Administrateur (1973) du 31 mai 2005 au 07 février 2006
Dirigeants personne morale:
- CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE D`AUDIT LEGAL ET D`EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 avril 2017
12 RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
Téléphone : 0240023503 Société
GENIA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GENIA | |
Entrepreneurs individuels | GENIA | |
Identifiant de l'entreprise | 312055403 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 12 RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 novembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3250A : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Activité principale de l'entreprise | 3250A : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Activité principale | 3250A | |
Première activité | 4646Z | |
Deuxième activité | 3250A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Synonyme | fabricant de matériel médical, fabricant de matériel chirurgical, fabricant de matériel médico-chirurgical, fabricant de matériel dentaire | |
Principal | fabricant de matériel médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31205540300041 | GENIA PARC D ACTIVITE DU PONT BERANGER 12 RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS FRANCE |
31205540300074 | GENIA LES LONGUETS ROUTE DE FONTAINE SIMON 28240 LA LOUPE FRANCE |
31205540300082 | GENIA 140 B RUE DE RENNES 75006 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00018 Industries textiles
- 00993 Laboratoires de prothèses dentaires
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00292 Plasturgie
Commissaire aux comptes suppléant partant : Chagneau, Christophe Michel Guy André, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT LEGAL ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Président du directoire partant : Blinder, Norman Daniel ; nomination du Président du directoire : Paillusson, Jean-Stéphane Isidore ; modification du Directeur général et membre du directoire Comminges, Elise Denise ; Membre du directoire partant : Blinder, Norman Daniel ; nomination du Membre du directoire : Paillusson, Jean-Stéphane Isidore
Commissaire aux comptes titulaire partant : Peculier, Alain ; modification du Commissaire aux comptes titulaire CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT LEGAL ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Renou, nom d'usage : Macquaire, Blanche
Commissaire aux comptes suppléant partant : Renou, nom d\'usage : Macquaire, Blanche