M Gerald MERHEB
Gérant de SMC JOSEPHINE NORMAND
M Gerald MERHEB a 50 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société SMC JOSEPHINE NORMAND
M Gerald MERHEB peut être contacté au siège de la société SMC JOSEPHINE NORMAND par courrier à l'adresse SMC JOSEPHINE NORMAND 2 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC 89210 BRIENON SUR ARMANCON FRANCE, par téléphone au 03Â 86Â 43Â 01Â 01 ou par fax au 03Â 86Â 43Â 04Â 57
La société SMC JOSEPHINE NORMAND est principalement dirigée par M Gerald MERHEB qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SMC JOSEPHINE NORMAND est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31226413800016.
- M Gerald MERHEB, Gérant (1972) depuis le 30 novembre 2013
- M Laurent NEUQUELMAN, Gérant (1981) depuis le 30 novembre 2013
- MME Evelyne BRENNER, Gérant (1961) depuis le 30 novembre 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SMC JOSEPHINE NORMAND est de 51 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Evelyne BRENNER, Co-gérant (1961) du 01 janvier 2000 au 30 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SMC JOSEPHINE NORMAND | |
Entrepreneurs individuels | SMC JOSEPHINE NORMAND | |
Identifiant de l'entreprise | 312264138 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 2 BD MARECHAL LECLERC 89210 BRIENON SUR ARMANCON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 août 1977 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 30 août 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31226413800016 | SMC JOSEPHINE NORMAND 2 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC 89210 BRIENON SUR ARMANCON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant Associé indéfiniment responsable : GIRAULT Evelyne Aline modification le 28 Novembre 2013 Gérant Associé indéfiniment responsable : MERHEB Gérald modification le 28 Novembre 2013 Gérant Associé indéfiniment responsable : NEUQUELMAN Laurent Robert Paul modification le 28 Novembre 2013
Gérant, Associé indéfiniment responsable : GREGOIRE Céline Marie-Thérèse Clotilde ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MERHEB Gérald ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NEUQUELMAN Laurent Robert Paul ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRENNER Evelyne Aline
Gérant, Associé indéfiniment responsable : GREGOIRE Céline Marie-Thérèse Clotilde ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : AJROUDI Souad ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MERHEB Gérald ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRENNER Evelyne Aline