M Frederic LUGNIER
Commissaire aux comptes suppléant de TOYS MOTORS NANCY
M Frederic LUGNIER a 50 ans ( naissance en 1974), est Commissaire aux comptes suppléant de la société TOYS MOTORS NANCY
M Frederic LUGNIER peut être contacté au siège de la société TOYS MOTORS NANCY par courrier à l'adresse TOYS MOTORS NANCY 28 AV DU 69E REGIMENT D INFANTERIE 54270 ESSEY LES NANCY FRANCE, par téléphone au 03Â 83Â 95Â 58Â 58
La société TOYS MOTORS NANCY est principalement dirigée par M Frederic LUGNIER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société TOYS MOTORS NANCY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/02/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31352590900047.
- M Frederic LUGNIER, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 12 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Alexandre BERRON, Directeur général (1970) du 09 novembre 2004 au 09 juillet 2011
- M Jean-Pierre WOLF, Président (1941) du 09 juillet 2011 au 07 avril 2017
- MME Gisele BERRON, Président (1949) du 09 novembre 2004 au 09 juillet 2011
- MME Orlane BERRON, Administrateur (1972) du 09 novembre 2004 au 07 décembre 2004
Dirigeants personne morale:
- CABINET GROSS-HUGEL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 août 2015
- HOLDING TOYS INVESTISSEMENTS, Président depuis le 07 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TOYS MOTORS NANCY | |
Entrepreneurs individuels | TOYS MOTORS NANCY | |
Identifiant de l'entreprise | 313525909 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 28 AV 69 REGIMENT D INFANTERIE 54270 ESSEY LES NANCY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 novembre 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 15 451 000,00 | |
Résultat net | -287 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 4532Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 342 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 307 000 |
Immobilisation financière | 35 000 |
Actif circulant net | 3 806 000 |
Stock | 2 807 000 |
Avance | 500 |
Créance | 700 000 |
Placement | 299 000 |
Total Actif | 4 149 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 76 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 073 000 |
Total Passif | 4 149 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 451 000 |
Produit d'exploitation | 15 576 000 |
Charge d'exploitation | 15 809 000 |
Résultat d'exploitation | -234 000 |
Produit financier net | 700 |
Charge financière | 51 000 |
Résultat financier | -51 000 |
Résultat courrant | -284 000 |
Produit exceptionnel | 124 000 |
Charges exceptionnelles | 127 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | -287 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31352590900047 | TOYS MOTORS NANCY 28 AV DU 69E REGIMENT D INFANTERIE 54270 ESSEY LES NANCY FRANCE |
31352590900054 | TOYS MOTORS NANCY ZAC DE LA SAPINIERE 8 RUE DU SAINTOIS 54520 LAXOU FRANCE |
31352590900088 | TOYS MOTORS NANCY 418 AVENUE DE LA LIBERATION 54000 NANCY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Président : WOLF Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : HAPP ET HEFF IM (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : ACCOUNTAUDIT (SAS)
Président : WOLF Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GROSS-HUGEL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LUGNIER Frédéric
Président : HOLDING TOYS INVESTISSEMENTS (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GROSS-HUGEL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LUGNIER Frédéric
Cabinet d'avocats G & A à NANCY Cédex 54007 - 30 ter, rue Christian Pfister CS 10390 dans les 10 jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Président : RCM ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GROSS-HUGEL ; Commissaire aux comptes suppléant : LUGNIER Frédéric