M Jean-Claude DOUSSIN
Président de MONTA MEUBLES
M Jean-Claude DOUSSIN a 70 ans ( naissance en 1952), est Président de la société MONTA MEUBLES
M Jean-Claude DOUSSIN peut être contacté au siège de la société MONTA MEUBLES par courrier à l'adresse MONTA MEUBLES BUT RUE DE LA FONTAINE FROGET BP 65 85602 MONTAIGU CEDEX FRANCE, par téléphone au 0251940212 ou par fax au 02Â 51Â 94Â 29Â 28
La société MONTA MEUBLES est principalement dirigée par M Jean-Claude DOUSSIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) ,vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4754Z (Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)), les activités sont :
- Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'appareils audio et vidéo (cf47.43Z)
La société MONTA MEUBLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/10/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31375215600023.
- M Jean-Claude DOUSSIN, Président (1952) depuis le 27 janvier 2004
- M Olivier DOUSSIN, Directeur général (1981) depuis le 07 octobre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MONTA MEUBLES est de 56 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier DOUSSIN, Administrateur (1981) du 27 janvier 2004 au 18 janvier 2005
- MME Marie-Helene DOUSSIN, Directeur général (1954) du 27 janvier 2004 au 17 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
- BDO Les Herbiers, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 septembre 2015
- BDO Saint Gilles Croix de Vie, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MONTA MEUBLES | |
Entrepreneurs individuels | MONTA MEUBLES | |
Identifiant de l'entreprise | 313752156 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | RUE DE LA FONTAINE FROGET 85600 85602 MONTAIGU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 82 620,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 2 389 000,00 | |
Résultat net | 156 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4754Z : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | |
Activité principale de l'entreprise | 4754Z : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén | |
Principal | vendeur d'électroménager |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 499 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 136 000 |
Immobilisation financière | 352 000 |
Actif circulant net | 898 000 |
Stock | 442 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 182 000 |
Placement | 271 000 |
Total Actif | 1 397 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 595 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 802 000 |
Total Passif | 1 397 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 389 000 |
Produit d'exploitation | 2 395 000 |
Charge d'exploitation | 2 176 000 |
Résultat d'exploitation | 219 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 215 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 130 |
Résultat exceptionnel | -130 |
Résultat net | 156 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31375215600023 | MONTA MEUBLES BUT RUE DE LA FONTAINE FROGET BP 65 85602 MONTAIGU CEDEX FRANCE |
31375215600031 | MONTA MEUBLES BUT ZONE INDUSTRIELLE DU PLANTY AVENUE LOUIS PASTEUR 85600 LA GUYONNIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
Président de la société : DOUSSIN Jean-Claude. Directeur général : CHIRON Marie-Helene Anne. Commissaire aux comptes titulaire : CERGI CIGOS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMONOT Christophe.
Président : DOUSSIN Jean-Claude Directeur général : CHIRON Marie-Helene Anne
Président : DOUSSIN Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : BDO Les Herbiers en fonction le 18 Septembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : BDO Saint Gilles Croix de Vie en fonction le 18 Septembre 2015
Président : DOUSSIN Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : BDO Les Herbiers en fonction le 18 Septembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : BDO Saint Gilles Croix de Vie en fonction le 18 Septembre 2015 Directeur général : DOUSSIN Olivier en fonction le 05 Octobre 2015
Auprès de l'acquéreur, Rue de la Fontaine Froget 85600 Montaigu Vendée
Commissaire aux comptes titulaire partant : BDO Saint Gilles Croix de Vie ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BDO Les Herbiers