MME Nathalie GOUZY
Gérant de SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET
MME Nathalie GOUZY a 57 ans ( naissance en 1965), elle est Gérant de la société SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET
MME Nathalie GOUZY peut être contacté au siège de la société SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET par courrier à l'adresse SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET 2 RUE DE LA MAIRIE 11250 ST HILAIRE FRANCE, par téléphone au 0468694135 ou par fax au 04Â 68Â 69Â 41Â 78
La société SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET est principalement dirigée par MME Nathalie GOUZY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31394499300010.
- M Francois LEFEVRE, Gérant (1952) depuis le 02 novembre 2004
- MME Ghislaine RANZA, Gérant (1960) depuis le 02 novembre 2004
- MME Marie TABURET, Gérant (1984) depuis le 16 juillet 2011
- MME Nathalie GOUZY, Gérant (1965) depuis le 26 octobre 2004
- MME Virginie FAURE LASSALLE, Gérant (1976) depuis le 17 avril 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET est de 55 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier BUXEDA, Gérant (1958) du 02 novembre 2004 au 16 juillet 2011
- M Jean-Paul DUBS, Gérant (1947) du 17 avril 2010 au 07 février 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET | |
Entrepreneurs individuels | SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET | |
Identifiant de l'entreprise | 313944993 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 2 RUE DE LA MAIRIE 11250 SAINT HILAIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31394499300010 | SCM MAISON MEDICALE DU LAUQUET 2 RUE DE LA MAIRIE 11250 ST HILAIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 11 27 30
Les greffiers sont : MAUREL Simon , GUALINO Marie-Christine
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant associé : DUBS Jean-Paul Gérant associé : BUXEDA Didier Gérant associé : RANZA Ghislaine né(e) AZALBERT Gérant associé : GOUZY Nathalie né(e) SERY Gérant associé : LEFEVRE François Gérant associé : FAURE LASSALLE Virginie né(e) FAURE
Gérant associé : DUBS Jean-Paul Gérant associé : RANZA Ghislaine né(e) AZALBERT Gérant associé : GOUZY Nathalie né(e) SERY Gérant associé : LEFEVRE François Gérant associé : FAURE LASSALLE Virginie né(e) FAURE Gérant associé : TABURET Marie, Micheline, Rolande
Gérant, Associé : RANZA Ghislaine né(e) AZALBERT Gérant, Associé : GOUZY Nathalie né(e) SERY Gérant, Associé : LEFEVRE François Gérant, Associé : FAURE LASSALLE Virginie né(e) FAURE Gérant, Associé : TABURET Marie, Micheline, Rolande