M Dominique BILLAT
Directeur général de HMS
M Dominique BILLAT a 65 ans ( naissance en 1959), est Directeur général de la société HMS
M Dominique BILLAT peut être contacté au siège de la société HMS par courrier à l'adresse HMS SAFIGEC L APOGEE IMMEUBLE 3 RUE DE MAILLY 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE, par téléphone au 0491251213
La société HMS est principalement dirigée par M Dominique BILLAT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société HMS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31428216100046.
- M Clement TOMASINI, Commissaire aux comptes suppléant (1971) depuis le 18 mars 2016
- M Dominique BILLAT, Directeur général (1959) depuis le 13 avril 2004
- M Franck PATRICOT, Président (1959) depuis le 13 avril 2004
- M Guillaume COLLIN, Directeur général (1972) depuis le 19 mai 2009
- M Philippe ROUX, Commissaire aux comptes titulaire (1966) depuis le 18 mars 2016
- M Stephane FAUSSURIER, Directeur général (1973) depuis le 18 novembre 2014
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société HMS est de 57 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Georges GIROUD, Directeur général (1956) du 13 avril 2004 au 18 novembre 2014
- M Olivier COUMERT, Directeur général (1945) du 13 avril 2004 au 17 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 mai 2009 : PIQUET Gauthier Dominique nom d'usage : PIQUET Gauthier n'est plus directeur général.. COLLIN Guillaume nom d'usage : COLLIN Guillaume devient directeur général..)
- 30 avril 2010 : CHARPIN Jacques nom d'usage : CHARPIN Jacques n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION - SOFEG devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 13 août 2014 : COUMERT Olivier nom d'usage : COUMERT n'est plus directeur général.)
- 10 décembre 2014 : GIROUD Georges nom d'usage : GIROUD n'est plus directeur général. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER devient directeur général.)
- 13 avril 2016 : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION - SOFEG n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MURAT Jacques nom d'usage : MURAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ROUX Philippe nom d'usage : ROUX devient commissaire aux comptes titulaire. TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 01 décembre 2017 : FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER devient président. PATRICOT Franck nom d'usage : PATRICOT n'est plus président. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER n'est plus directeur général. PONCET Arnaud nom d'usage : PONCET devient directeur général)
- 22 mars 2018 : ROUX Philippe nom d'usage : ROUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI devient commissaire aux comptes titulaire. TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BABAD Cyriac nom d'usage : BABAD devient commissaire aux comptes suppléant)
- 01 juillet 2021 : VERSTRAETE Jean-François nom d'usage : VERSTRAETE devient président. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER n'est plus président. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER devient directeur général. BILLAT Dominique nom d'usage : BILLAT n'est plus directeur général)
- 14 avril 2022 : TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BABAD Cyriac nom d'usage : BABAD n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HMS | |
Entrepreneurs individuels | HMS | |
Identifiant de l'entreprise | 314282161 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 3 RUE DE MAILLY 69300 CALUIRE ET CUIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 juin 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 600 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 1 046 000,00 | |
Résultat net | 336 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale | 6920Z | |
Première activité | 6920Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 2 252 000 |
Immobilisation incorporelle | 87 000 |
Immobilisation corporelle | 3 000 |
Immobilisation financière | 2 162 000 |
Actif circulant net | 1 143 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 016 000 |
Placement | 127 000 |
Total Actif | 3 395 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 923 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 472 000 |
Total Passif | 3 395 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 046 000 |
Produit d'exploitation | 1 216 000 |
Charge d'exploitation | 1 192 000 |
Résultat d'exploitation | 24 000 |
Produit financier net | 338 000 |
Charge financière | 16 000 |
Résultat financier | 322 000 |
Résultat courrant | 346 000 |
Produit exceptionnel | 11 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 336 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31428216100046 | HMS SAFIGEC L APOGEE IMMEUBLE 3 RUE DE MAILLY 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
PIQUET Gauthier Dominique nom d'usage : PIQUET Gauthier n'est plus directeur général.. COLLIN Guillaume nom d'usage : COLLIN Guillaume devient directeur général..
CHARPIN Jacques nom d'usage : CHARPIN Jacques n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION - SOFEG devient commissaire aux comptes titulaire.
COUMERT Olivier nom d'usage : COUMERT n'est plus directeur général.
GIROUD Georges nom d'usage : GIROUD n'est plus directeur général. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER devient directeur général.
SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION - SOFEG n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MURAT Jacques nom d'usage : MURAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ROUX Philippe nom d'usage : ROUX devient commissaire aux comptes titulaire. TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI devient commissaire aux comptes suppléant.
Art. L.236-14 du code de commerce
FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER devient président. PATRICOT Franck nom d'usage : PATRICOT n'est plus président. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER n'est plus directeur général. PONCET Arnaud nom d'usage : PONCET devient directeur général
ROUX Philippe nom d'usage : ROUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI devient commissaire aux comptes titulaire. TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BABAD Cyriac nom d'usage : BABAD devient commissaire aux comptes suppléant
VERSTRAETE Jean-François nom d'usage : VERSTRAETE devient président. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER n'est plus président. FAUSSURIER Stéphane nom d'usage : FAUSSURIER devient directeur général. BILLAT Dominique nom d'usage : BILLAT n'est plus directeur général
TOMASINI Clément nom d'usage : TOMASINI n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BABAD Cyriac nom d'usage : BABAD n'est plus commissaire aux comptes suppléant