M Serge USSORIO
Gérant de SCI RUE LOUIS SAILLANT
M Serge USSORIO a 76 ans ( naissance en 1946), est Gérant de la société SCI RUE LOUIS SAILLANT
M Serge USSORIO peut être contacté au siège de la société SCI RUE LOUIS SAILLANT par courrier à l'adresse SCI RUE LOUIS SAILLANT ZONE INDUSTRIELLE 27 RUE LOUIS SAILLANT 69120 VAULX EN VELIN FRANCE, par téléphone au 04Â 76Â 90Â 13Â 55
La société SCI RUE LOUIS SAILLANT est principalement dirigée par M Serge USSORIO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI RUE LOUIS SAILLANT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/02/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31506189500019.
- M Jean-Pierre COSTA, Gérant (1944) depuis le 31 mai 2012
- M Serge USSORIO, Gérant (1946) depuis le 31 mai 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI RUE LOUIS SAILLANT est de 77 ans. Le plus jeune à 76 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Marguerite USSORIO, Gérant (1913) du 04 septembre 2010 au 31 mai 2012
- MME Milvia COSTA, Gérant (1949) du 04 septembre 2010 au 31 mai 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 juin 2012 : PELLISSIER Marguerite nom d'usage : USSORIO n'est plus gérant.)
- 27 juin 2012 : SEPICH Milvia nom d'usage : COSTA n'est plus gérant. COSTA Jean-Pierre nom d'usage : COSTA devient gérant. USSORIO Serge nom d'usage : USSORIO devient gérant.)
- 07 janvier 2018 : COSTA Jean-Pierre nom d'usage : COSTA n'est plus gérant. COSTA Alexandre Emmanuel nom d'usage : COSTA devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI RUE LOUIS SAILLANT | |
Entrepreneurs individuels | SCI RUE LOUIS SAILLANT | |
Identifiant de l'entreprise | 315061895 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 27 RUE LOUIS SAILLANT 69120 VAULX EN VELIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31506189500019 | SCI RUE LOUIS SAILLANT ZONE INDUSTRIELLE 27 RUE LOUIS SAILLANT 69120 VAULX EN VELIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
PELLISSIER Marguerite nom d'usage : USSORIO n'est plus gérant.
SEPICH Milvia nom d'usage : COSTA n'est plus gérant. COSTA Jean-Pierre nom d'usage : COSTA devient gérant. USSORIO Serge nom d'usage : USSORIO devient gérant.
COSTA Jean-Pierre nom d'usage : COSTA n'est plus gérant. COSTA Alexandre Emmanuel nom d'usage : COSTA devient gérant