M Philippe HERIPRET
Gérant de SCEA DES NANTELLES
M Philippe HERIPRET a 68 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société SCEA DES NANTELLES
M Philippe HERIPRET peut être contacté au siège de la société SCEA DES NANTELLES par courrier à l'adresse SCEA DES NANTELLES VAUX 10 RUE DES VERGERS VAUX 89290 AUXERRE FRANCE, par téléphone au 03Â 86Â 53Â 80Â 80
La société SCEA DES NANTELLES est principalement dirigée par M Philippe HERIPRET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société SCEA DES NANTELLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31519096700010.
- M Philippe HERIPRET, Gérant (1954) depuis le 30 avril 2011
- MME Pascale MARCHANDET, Gérant (1961) depuis le 30 août 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCEA DES NANTELLES est de 65 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Joel LACROUTE, Gérant (1964) du 05 octobre 2004 au 30 avril 2011
- MME Clotide DAVENNE, Co-gérant (1962) du 30 avril 2011 au 14 mai 2011
- MME Clotilde DAVENNE, Co-gérant (1962) du 14 mai 2011 au 30 août 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA DES NANTELLES | |
Entrepreneurs individuels | SCEA DES NANTELLES | |
Identifiant de l'entreprise | 315190967 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 10 RUE DES VERGERS VAUX 89290 AUXERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31519096700010 | SCEA DES NANTELLES VAUX 10 RUE DES VERGERS VAUX 89290 AUXERRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 72 21 00
Les greffiers sont : MARTINI André
Gérant : LACROUTE Joel Eric. Associé indéfiniment responsable : DONAT Antoine Albert Benoit. Associé indéfiniment responsable : DONAT André Antoine Alfred. Associé indéfiniment responsable : MORELLE Hervé Louis Georges. Associé indéfiniment responsable : MORELLE Pascale Bénédicte. Associé indéfiniment responsable : MORELLE Bénédicte Anne. Associé indéfiniment responsable : MORELLE Chantal Marie-Louise. Associé indéfiniment responsable : MORELLE Jean Henri Louis. Associé indéfiniment responsable : SUCCESSION MORELLE Georges, représenté par M MORELLE Jean Henri Louis. Associé indéfiniment responsable : MORISOT Daniel François.
Co-gérant : DAVENNE Clotide Madeleine Co-gérant : HERIPRET Philippe Robert Georges Associé indéfiniment responsable : DONAT Antoine Albert Benoit Associé indéfiniment responsable : DONAT André Antoine Alfred Associé indéfiniment responsable : LACROUTE Joel Eric Associé indéfiniment responsable : MORELLE Hervé Louis Georges Associé indéfiniment responsable : MORELLE Pascale Bénédicte Associé indéfiniment responsable : MORELLE Bénédicte Anne Associé indéfiniment responsable : MORELLE Chantal Marie-Louise Associé indéfiniment responsable : MORELLE Jean Henri Louis Associé indéfiniment responsable : SUCCESSION MORELLE Georges, représenté par M MORELLE Jean Henri Louis Associé indéfiniment responsable : MORISOT Daniel François
modification du Gérant Davenne, Clotilde Madeleine, nomination du Gérant : Morelle, nom d'usage : Marchandet, Pascale, Bénédicte
nomination du Gérant : Seguin, Gilles ; Gérant partant : Heripret, Philippe Robert Georges ; Gérant partant : Morelle, nom d'usage : Marchandet, Pascale, Bénédicte