M Laurent MIGNONNEAU
Gérant de LA MORNAC
M Laurent MIGNONNEAU a 60 ans ( naissance en 1962), est Gérant de la société LA MORNAC
M Laurent MIGNONNEAU peut être contacté au siège de la société LA MORNAC par courrier à l'adresse LA MORNAC LIEU DIT MORNAC 17230 MARANS FRANCE, par téléphone au 0546012808 ou par fax au 05Â 46Â 01Â 01Â 28
La société LA MORNAC est principalement dirigée par M Laurent MIGNONNEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture et élevage associés ,agriculteur, éleveur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0150Z (Culture et élevage associés), les activités sont :
- Culture et élevage associés
- Cette sous-classe couvre la production combinée de produits végétaux et de produits animaux sans spécialisation de la production dans les produits végétaux ou dans les animaux. La dimension de l'exploitation agricole globale n'est pas un facteur déte
Mais sont exclues les activités :
- les cultures mixtes concernées par plusieurs classes des groupes 01.1 et 01.2
- l'élevage mixte concerné par plusieurs classes du groupe 01.4
La société LA MORNAC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/10/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31691932300014.
- M Laurent MIGNONNEAU, Gérant (1962) depuis le 20 novembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Joel MIGNONNEAU, Gérant (1952) du 20 novembre 2010 au 08 novembre 2013
- M Yves MIGNONNEAU, Gérant (1951) du 20 novembre 2010 au 12 février 2011
- MME Lydie MIGNONNEAU, Gérant (1951) du 12 février 2011 au 08 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
- MIGNONNEAU, Gérant du 19 janvier 2005 au 20 novembre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA MORNAC | |
Entrepreneurs individuels | LA MORNAC | |
Identifiant de l'entreprise | 316919323 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | LA MORNAC 17230 MARANS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Capital social | 230 220,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité principale de l'entreprise | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture et élevage associés | |
Synonyme | agriculteur, éleveur | |
Principal | cultivateur et éleveur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31691932300014 | LA MORNAC LIEU DIT MORNAC 17230 MARANS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 46 41 34 65 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochelle.fr.
Les greffiers sont : PROUZEAU François
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h30
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIGNONNEAU Laurent, Yves
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIGNONNEAU Laurent Yves ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BAE Kyeun Gun ; Associé indéfiniment responsable : Société Civile Financière ALLIANCE ; Associé indéfiniment responsable : BAE Véronique, Andrée, Suzanne, Catherine
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIGNONNEAU Laurent Yvesà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BAE Kyeun Gunà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BAE Véronique, Andrée, Suzanne, Catherine