M Eric LACHERY
Co-gérant de ARTOIS ENROBES
M Eric LACHERY a 55 ans ( naissance en 1967), est Co-gérant de la société ARTOIS ENROBES
M Eric LACHERY peut être contacté au siège de la société ARTOIS ENROBES par courrier à l'adresse ARTOIS ENROBES CHEMIN DE LA FOSSE 13 62114 SAINS EN GOHELLE FRANCE, par téléphone au 03Â 21Â 72Â 09Â 67 ou par fax au 03Â 21Â 72Â 45Â 11
La société ARTOIS ENROBES est principalement dirigée par M Eric LACHERY qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. ,fabricant de produits minéraux, fabricant de produits minéraux non métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2399Z (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.), les activités sont :
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
- la fabrication de garnitures de friction et de pièces non montées pour ces garnitures à base de substances minérales ou de cellulose
- la fabrication de fils et de tissus, de feutres et de produits divers en amiante et autres matières minérales similaires
- la fabrication de matières minérales isolantes :
- laines de laitier, laines de roche et laines minérales similaires
- vermiculite expansée, argiles expansées
- produits minéraux similaires à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son
- la fabrication de corindon artificiel
- la fabrication de produits asphaltés et bitumineux
- la fabrication de fibres de carbone et de graphites et de produits constitués de ces fibres (à l'exception des électrodes et des applications électriques)
- la fabrication d'articles en substances minérales diverses, par exemple en mica, en tourbe, en graphite, etc.
La société ARTOIS ENROBES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/12/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31738469100018.
- M Lahbib BOUARFA, Gérant (1964) depuis le 08 mars 2017
- M Pascal CARDON, Gérant (1970) depuis le 30 juillet 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ARTOIS ENROBES est de 55 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno PETRUCCI, Gérant non associé (1952) du 12 juin 2012 au 30 juillet 2015
- M Eric DHOYER, Gérant non associé (1954) du 12 juin 2012 au 08 juin 2016
- M Eric LACHERY, Co-gérant (1967) du 03 avril 2010 au 12 juin 2012
- M Jean RODOZ, Co-gérant (1953) du 05 juin 2007 au 19 juin 2007
- M Jean-Luc VERGIN, Co-gérant (1953) du 10 avril 2010 au 12 juin 2012
- M Michel LOMBERTY, Co-gérant (1951) du 02 décembre 2003 au 05 juin 2007
- M Xavier BOUCHE-MICHEL, Gérant non associé (1968) du 08 juin 2016 au 08 mars 2017
- MME Jean RODOZ, Co-gérant (1953) du 19 juin 2007 au 10 avril 2010
Dirigeants personne morale:
CHE DE LA FOSSE 13
62114 SAINS EN GOHELLE
Téléphone : 03Â 21Â 72Â 09Â 67 Société
ARTOIS ENROBES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARTOIS ENROBES | |
Entrepreneurs individuels | ARTOIS ENROBES | |
Identifiant de l'entreprise | 317384691 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | CHE DE LA FOSSE 13 62114 SAINS EN GOHELLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 951 939,00 | |
Résultat net | 36 278,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Activité principale | 2399Z | |
Première activité | 2399Z | |
Deuxième activité | 4673A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Synonyme | fabricant de produits minéraux, fabricant de produits minéraux non métalliques | |
Principal | fabricant de produits minéraux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 506 699 |
Immobilisation incorporelle | 3 102 |
Immobilisation corporelle | 503 172 |
Immobilisation financière | 425 |
Actif circulant net | 2 463 855 |
Stock | 781 718 |
Avance | 128 |
Créance | 1 319 327 |
Placement | 362 682 |
Total Actif | 2 970 556 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 51 434 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 167 053 |
Dette | 2 752 070 |
Total Passif | 2 970 557 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 951 939 |
Produit d'exploitation | 8 810 233 |
Charge d'exploitation | 8 407 913 |
Résultat d'exploitation | 402 320 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 34 996 |
Résultat financier | -34 996 |
Résultat courrant | 33 168 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 85 |
Résultat exceptionnel | -85 |
Résultat net | 36 278 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31738469100018 | ARTOIS ENROBES CHEMIN DE LA FOSSE 13 62114 SAINS EN GOHELLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01558 Industries céramiques
- 00044 Industries chimiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01732 Métallurgie Yonne
- 01492 Production des papiers cartons OETAM
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Co-Gérant : RODOZ Jean, Pierre Co-Gérant : LACHERY Eric
Gérant(e) : PETRUCCI Bruno Gérant(e) : DHOYER Eric
Gérant non associé : DHOYER Eric Gérant non associé : CARDON Pascal
Gérant non associé : CARDON Pascal Gérant non associé : BOUCHE-MICHEL Xavier