M Vincent SEGALAS-TALOUS
Président de FDG MANAGERS
M Vincent SEGALAS-TALOUS a 56 ans ( naissance en 1968), est Président de la société FDG MANAGERS
M Vincent SEGALAS-TALOUS peut être contacté au siège de la société FDG MANAGERS par courrier à l'adresse FDG MANAGERS 13 15 13 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER BP 1 94311 ORLY CEDEX FRANCE
La société FDG MANAGERS est principalement dirigée par M Vincent SEGALAS-TALOUS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FDG MANAGERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/04/2017 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52068129700039.
- M Vincent SEGALAS-TALOUS, Président (1968) depuis le 05 avril 2017
- MME Pascale MOREAU, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 05 avril 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FDG MANAGERS est de 57 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Herve SYLVESTRE, Directeur général délégué (1955) du 04 juin 2011 au 03 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
- EXPERTA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 avril 2017
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 avril 2017
- ETABLISSEMENTS BOUCHENY, Directeur général délégué du 05 mars 2011 au 21 avril 2017
- EXPERTA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 05 avril 2017 au 21 avril 2017
- FOREZ FINANCES, Président du 06 mars 2010 au 31 juillet 2010
- HGS FINANCE, Directeur général délégué du 03 septembre 2014 au 21 avril 2017
- JMG INVEST, Directeur général délégué du 31 juillet 2010 au 21 avril 2017
- PC FINANCES, Président du 31 juillet 2010 au 21 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FDG MANAGERS | |
Entrepreneurs individuels | FDG MANAGERS | |
Identifiant de l'entreprise | 520681297 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 13 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94310 ORLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 24 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 24 février 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 320 000,00 | |
Résultat net | 123 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 6 444 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 6 444 000 |
Actif circulant net | 504 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 000 |
Placement | 502 000 |
Total Actif | 6 948 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 274 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 674 000 |
Total Passif | 6 948 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 320 000 |
Produit d'exploitation | 1 320 000 |
Charge d'exploitation | 1 273 000 |
Résultat d'exploitation | 47 000 |
Produit financier net | 195 000 |
Charge financière | 66 000 |
Résultat financier | 128 000 |
Résultat courrant | 175 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 123 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52068129700039 | FDG MANAGERS 13 15 13 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER BP 1 94311 ORLY CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
acquisition,détention, gestion, cession, par tous moyens de toutes participations et de tous interêt s dans toutes entreprises, groupements d'entrepri ses, sociétés, entitiés, quels qu'en soient la forme et l'objet, réalisation toutes prestations de services en relation avec les activités ci-avan t désignées, notamment dans les domaines adminis- tratif, comptable, juridique, informatique, commer cial et financier.
Président : PC FINANCES Directeur général délégué : JMG INVEST Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE SOLIREX Commissaire aux comptes suppléant : MOREAU Pascale
nomination du Directeur général délégué : ETABLISSEMENTS BOUCHENY
nomination du Directeur général délégué : Sylvestre, Hervé
modification du Commissaire aux comptes titulaire EXPERTA AUDIT
Directeur général délégué partant : Sylvestre, Hervé, nomination du Directeur général délégué : HGS FINANCE
nomination du Directeur général : Segalas-Talous, Vincent
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Président : HERGAULT Anne Sophie Delphine Claire ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MOREAU Pascale
Président : HERGAULT Anne Sophie Delphine Claire ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTA AUDIT