M Bernard BARTHELEMY
Président de OPTIQUE BARTHELEMY
M Bernard BARTHELEMY a 77 ans ( naissance en 1945), est Président de la société OPTIQUE BARTHELEMY
M Bernard BARTHELEMY peut être contacté au siège de la société OPTIQUE BARTHELEMY par courrier à l'adresse OPTIQUE BARTHELEMY 29 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92160 ANTONY FRANCE
La société OPTIQUE BARTHELEMY est principalement dirigée par M Bernard BARTHELEMY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail d'optique ,opticien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- Commerces de détail d'optique
- les activités des opticiens
La société OPTIQUE BARTHELEMY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/04/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31826479300015.
- M Christian DOTTER, Président (1963) depuis le 06 avril 2004
- M Laurent BENEDICT, Commissaire aux comptes titulaire (1981) depuis le 14 juillet 2015
- MME Pascale DAUTHUILE, Directeur général (1962) depuis le 30 septembre 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société OPTIQUE BARTHELEMY est de 53 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard BARTHELEMY, Président (1945) du 23 mars 2004 au 06 avril 2004
- MME Sylvie BARTHELEMY, Administrateur (1951) du 23 mars 2004 au 06 avril 2004
Dirigeants personne morale:
- CABINET BENEDICT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 juillet 2015
29 AV ARISTIDE BRIAND
92160 ANTONY
Téléphone : Société
OPTIQUE BARTHELEMY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OPTIQUE BARTHELEMY | |
Entrepreneurs individuels | OPTIQUE BARTHELEMY | |
Identifiant de l'entreprise | 318264793 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 29 AV ARISTIDE BRIAND 92160 ANTONY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 661 162,00 | |
Résultat net | -22 819,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale au registre des métiers | 3250BP | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail d'optique | |
Synonyme | opticien | |
Principal | opticien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 223 834 |
Immobilisation incorporelle | 53 796 |
Immobilisation corporelle | 158 923 |
Immobilisation financière | 11 115 |
Actif circulant net | 313 156 |
Stock | 112 869 |
Avance | 0 |
Créance | 165 093 |
Placement | 35 194 |
Total Actif | 536 989 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 117 426 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 419 562 |
Total Passif | 536 989 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 661 162 |
Produit d'exploitation | 664 217 |
Charge d'exploitation | 658 781 |
Résultat d'exploitation | 5 436 |
Produit financier net | 2 739 |
Charge financière | 11 038 |
Résultat financier | -8 299 |
Résultat courrant | -2 863 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 22 956 |
Résultat exceptionnel | -19 956 |
Résultat net | -22 819 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31826479300015 | OPTIQUE BARTHELEMY 29 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92160 ANTONY FRANCE |
31826479300015 | OPTIQUE BARTHELEMY 29 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92160 ANTONY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02162 Professions de la photographie
Commissaire aux comptes titulaire : FILITI YVETTECommissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION ET DE GESTION en fonction le 18 Mars 2004. Président : DOTTER Christian en fonction le 18 Mars 2004. Directeur général : DAUTHUILE Pascale en fonction le 19 Août 2008.
Président : DOTTER Christian en fonction le 18 Mars 2004 Directeur général : DAUTHUILE Pascale en fonction le 19 Août 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 10 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 10 Juillet 2015
Gérant : DOTTER Christian modification le 30 Avril 2018 ; Gérant : DAUTHUILE Pascale modification le 30 Avril 2018