M Jean-Luc ROBIN
Administrateur de SODI NORMANDIE
M Jean-Luc ROBIN a 63 ans ( naissance en 1959), est Administrateur de la société SODI NORMANDIE
M Jean-Luc ROBIN peut être contacté au siège de la société SODI NORMANDIE par courrier à l'adresse SODI NORMANDIE MALEZIEUX SERVICES 2 RUE DE BEDANNE 76410 CLEON FRANCE, par téléphone au 0235759004
La société SODI NORMANDIE est principalement dirigée par M Jean-Luc ROBIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ,société de nettoyage, entreprise de nettoyage, société de nettoyage industriel, entreprise de nettoyage industriel, ramonage, ramoneur, laveur de carreaux, laveur de vitres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8122Z (Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel), les activités sont :
- Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
- le nettoyage extérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les magasins, les locaux d'institutions, les autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements
- les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation d
- le nettoyage de machines industrielles
- les autres activités de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues concernant les parties extérieures des bâtiments (cf43.99D)
La société SODI NORMANDIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/04/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31851999800021.
- M Christian DE POYFERRE DE CERE, Administrateur (1960) depuis le 01 octobre 2011
- M Claude ROBERT, Président du conseil d`administration (1927) depuis le 19 janvier 2005
- M Claude ROBERT, Administrateur (1927) depuis le 25 août 2009
- M Jean-Luc ROBIN, Administrateur (1959) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Luc ROBIN, Directeur général (1959) depuis le 18 mars 2008
- M Laurent BARBIERI, Administrateur (1965) depuis le 19 janvier 2005
- M Marc-Olivier HOUEL, Administrateur (1969) depuis le 24 avril 2014
- M Philippe BRUGNOT, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 28 avril 2016
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société SODI NORMANDIE est de 68 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 95 ans.
Anciens dirigeants :
- M Abdel KERBACHE, Directeur général (1948) du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
- M Arnaud STIENNE, Directeur général (1964) du 15 mars 2005 au 18 mars 2008
- M Jean-Francois NOGRETTE, Administrateur (1968) du 15 janvier 2011 au 23 juin 2016
- M Pascal GAUTHIER, Administrateur (1965) du 25 août 2009 au 26 décembre 2009
- M Pascal GAUTHIER, Administrateur (1965) du 26 décembre 2009 au 15 janvier 2011
- M Patrick THEARD, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 18 mars 2008
- M Yves THELIER, Administrateur (1957) du 18 mars 2008 au 25 août 2009
- M Yves THELLIER, Administrateur (1957) du 25 août 2009 au 01 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
- CABINET E C A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 avril 2016
- SAFIBRI, Administrateur depuis le 01 octobre 2011
- SODI, Administrateur depuis le 28 avril 2016
- SAFIBRI, Administrateur du 19 janvier 2005 au 26 décembre 2009
- SAFIBRI, Administrateur du 26 décembre 2009 au 01 octobre 2011
- SOCIETE D`ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE - SARP, Administrateur du 26 décembre 2009 au 01 octobre 2011
- SOCIETE D`ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE SARP, Administrateur du 25 août 2009 au 26 décembre 2009
- SODI, Administrateur du 01 octobre 2011 au 28 avril 2016
- STE D`ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE SARP, Administrateur du 19 janvier 2005 au 25 août 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SODI NORMANDIE | |
Entrepreneurs individuels | SODI NORMANDIE | |
Identifiant de l'entreprise | 318519998 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 2 RUE DE BEDANNE 76410 CLEON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 13 septembre 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 18 791 000,00 | |
Résultat net | 401 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8122Z : Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Activité principale de l'entreprise | 8122Z : Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Activité principale | 8122Z | |
Première activité | 8122Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Synonyme | société de nettoyage, entreprise de nettoyage, société de nettoyage industriel, entreprise de nettoyage industriel, ramonage, ramoneur, laveur de carreaux, laveur de vitres | |
Principal | société de nettoyage industriel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 919 000 |
Immobilisation incorporelle | 540 |
Immobilisation corporelle | 1 901 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 6 714 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 714 000 |
Placement | 70 |
Total Actif | 8 633 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 755 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 171 000 |
Dette | 6 708 000 |
Total Passif | 8 633 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 18 791 000 |
Produit d'exploitation | 18 901 000 |
Charge d'exploitation | 18 720 000 |
Résultat d'exploitation | 181 000 |
Produit financier net | 40 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 176 000 |
Produit exceptionnel | 170 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 401 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 00538 Manutention ferroviaire
Président du Conseil d'Administration : ROBERT CLAUDE. Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc André Marcel. Administrateur : BARBIERI LAURENT. Administrateur : THEARD PATRICK, ANDRE, PIERRE, FELIX. Administrateur : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE - SARP () représenté par GROSSTHOR DANIEL, ROBERT. Administrateur : SAFIBRI () représenté par MICHEL ALAIN, ANATOLE, PHILIPPE, EMILE. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. (). Commissaire aux comptes suppléant : COLLOMB PATRICK.
Président du conseil d'administration et Administrateur : ROBERT CLAUDE. Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc André Marcel. Administrateur : BARBIERI LAURENT. Administrateur : THELLIER Yves. Administrateur : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE - SARP () représenté par GROSSTHOR DANIEL, ROBERT. Administrateur : SAFIBRI () représenté par MICHEL ALAIN, ANATOLE, PHILIPPE, EMILE. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. (). Commissaire aux comptes suppléant : COLLOMB PATRICK.
Président du conseil d'administration et Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc André Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : THELLIER Yves Administrateur : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE - SARP représenté par GROSSTHOR DANIEL, ROBERT Administrateur : SAFIBRI représenté par MICHEL ALAIN, ANATOLE, PHILIPPE, EMILE Administrateur : GAUTHIER Pascal Marc Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : COLLOMB PATRICK
Président du conseil d'administration et Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : THELLIER Yves Administrateur : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE - SARP représenté par GROSSTHOR DANIEL, ROBERT Administrateur : SAFIBRI représenté par MICHEL ALAIN, ANATOLE, PHILIPPE, EMILE Administrateur : NOGRETTE JEAN-FRANCOIS, ANDRE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : COLLOMB PATRICK
Président du conseil d'administration et Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : THELLIER Yves Administrateur : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONEL ET DE POMPAGE - SARP représenté par GROSSTHOR DANIEL, ROBERT Administrateur : SAFIBRI représenté par MICHEL ALAIN, ANATOLE, PHILIPPE, EMILE Administrateur : NOGRETTE JEAN-FRANCOIS, ANDRE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration et Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : THELLIER Yves Administrateur : SODI (SAS) représenté par GROSSTHOR DANIEL, ROBERT Administrateur : SAFIBRI représenté par MICHEL ALAIN, ANATOLE, PHILIPPE, EMILE Administrateur : NOGRETTE JEAN-FRANCOIS, ANDRE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration et Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : THELLIER Yves Administrateur : SODI (SAS) représenté par MIEVRE Pierre-Daniel, Charles, Albert Administrateur : SAFIBRI (SA) représenté par ROBERT Jean-Claude, Martial Administrateur : NOGRETTE JEAN-FRANCOIS, ANDRE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration et Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général et administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : SODI (SAS) représenté par MIEVRE Pierre-Daniel, Charles, Albert Administrateur : SAFIBRI (SA) représenté par ROBERT Jean-Claude, Martial Administrateur : NOGRETTE JEAN-FRANCOIS, ANDRE Administrateur : de POYFERRE de CERE Christian, Albert, Henri Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration, Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général, Administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : SODI (SAS) représenté par MIEVRE Pierre-Daniel, Charles, Albert Administrateur : SAFIBRI (SA) représenté par ROBERT Jean-Claude, Martial Administrateur : NOGRETTE JEAN-FRANCOIS, ANDRE Administrateur : HOUEL Marc-Olivier, Jacques, Michel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration, Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général, Administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : SODI (SAS) représenté par HASSEN Fabrice, Max, Michel Administrateur : SAFIBRI (SA) représenté par ROBERT Jean-Claude, Martial Administrateur : NOGRETTE JEAN-FRANCOIS, ANDRE Administrateur : HOUEL Marc-Olivier, Jacques, Michel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration, Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général, Administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : SODI (SAS) représenté par HASSEN Fabrice, Max, Michel Administrateur : SAFIBRI (SA) représenté par ROBERT Jean-Claude, Martial Administrateur : HOUEL Marc-Olivier, Jacques, Michel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration, Administrateur : ROBERT CLAUDE Directeur général, Administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel Administrateur : BARBIERI LAURENT Administrateur : SODI (SAS) représenté par HASSEN Fabrice, Max, Michel Administrateur : SAFIBRI (SA) représenté par ROBERT Jean-Claude, Martial Administrateur : HOUEL Marc-Olivier, Jacques, Michel Administrateur : DE POYFERRE DE CERE Christian, Albert, Henri Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ROBIN Jean-Luc, André, Marcel ; Administrateur : BARBIERI LAURENT ; Administrateur : SODI (SAS) représenté par HASSEN Fabrice, Max, Michel ; Administrateur : SAFIBRI (SACA) représenté par THEARD Patrick, André, Pierre, Félix ; Administrateur : HOUEL Marc-Olivier, Jacques, Michel ; Administrateur : DE POYFERRE DE CERE Christian, Albert, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : ROBIN Jean-Luc André Marcel ; Administrateur : BARBIERI Laurent ; Administrateur : SODIHASSEN Fabrice, Max, Michel ; Administrateur : SAFIBRIPIQUARD Aurélie, Sylvie ; Administrateur : HOUEL Marc-Olivier Jacques Michel ; Administrateur : BUSTARRET Catherine Marie-Laure Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BRUGNOT Philippe