M Thierry LAUREAU
Gérant de JACQUES LAUREAU, BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI
M Thierry LAUREAU a 45 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société JACQUES LAUREAU, BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI
M Thierry LAUREAU peut être contacté au siège de la société JACQUES LAUREAU, BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI par courrier à l'adresse J LAUREAU MUGNERET T LAUREAU PERON 23 RUE JACQUES CELLERIER 21000 DIJON FRANCE, par téléphone au 0380585600 ou par fax au 03 80 58 56 27
La société JACQUES LAUREAU, BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI est principalement dirigée par M Thierry LAUREAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société JACQUES LAUREAU, BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/06/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31860895700029.
- M Boris MUGNERET, Gérant (1963) depuis le 06 février 2014
- M Jacques LAUREAU, Gérant (1950) depuis le 06 février 2014
- M Mathieu PERON, Gérant (1978) depuis le 06 février 2014
- M Philippe CLEON, Gérant (1957) depuis le 06 février 2014
- M Thierry LAUREAU, Gérant (1977) depuis le 06 février 2014
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société JACQUES LAUREAU, PHILIPPE CLEON ET BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SUITE OBSERVATION est de 57 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Boris MIGNERET, Co-gérant (1963) du 01 janvier 2000 au 06 février 2014
Dirigeants personne morale:
23 RUE JACQUES CELLERIER
21000 DIJON
Téléphone : 0380585600 Société
JACQUES LAUREAU, BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JACQUES LAUREAU, PHILIPPE CLEON ET BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SUITE OBSERVATION | |
Entrepreneurs individuels | JACQUES LAUREAU, PHILIPPE CLEON ET BORIS MUGNERET, THIERRY LAUREAU ET MATHIEU PERON SUITE OBSERVATION | |
Identifiant de l'entreprise | 318608957 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 23 RUE JACQUES CELLERIER 21000 DIJON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 26 juillet 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de notaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAUREAU Thierry, Marie, André, Jean ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PERON Mathieu ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : JACQUESON Ornella ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NENERT Jean-Henri, Stanislas, Marie, Yves ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MUGNERET Boris André