MME Eliette FELIX
Gérant de GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS
MME Eliette FELIX a 85 ans ( naissance en 1939), elle est Gérant de la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS
MME Eliette FELIX peut être contacté au siège de la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS par courrier à l'adresse GFA DU CAMPESTRIS 33 RUE DE LA SOMME NORMEE 51230 FERE CHAMPENOISE FRANCE
La société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS est principalement dirigée par MME Eliette FELIX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/09/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31953625600021.
- M Cyriac FELIX, Gérant (1990) depuis le 17 mars 2017
- M Jean FELIX, Gérant (1939) depuis le 30 mars 2017
- MME Eliette FELIX, Gérant (1939) depuis le 10 juillet 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS est de 68 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean FELIX, Gérant (1939) du 17 mars 2017 au 30 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- LHEUREUX, Gérant du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CAMPESTRIS | |
Identifiant de l'entreprise | 319536256 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 33 RUE DE LA SOMME 51230 FERE CHAMPENOISE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 février 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement foncier agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 31 juillet 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
31953625600021 | GFA DU CAMPESTRIS 33 RUE DE LA SOMME NORMEE 51230 FERE CHAMPENOISE FRANCE |
31953625600021 | GFA DU CAMPESTRIS 33 RUE DE LA SOMME NORMEE 51230 FERE CHAMPENOISE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FELIX Jean ; Gérant : FELIX Cyriac ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FELIX Eliette, Françoise, Adèle né(e) LHEUREUX