MME Aline LUNEL
Liquidateur de SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE
MME Aline LUNEL a 69 ans ( naissance en 1955), elle est Liquidateur de la société SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE
MME Aline LUNEL peut être contacté au siège de la société SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE par courrier à l'adresse SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQ 20 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0144707800 ou par fax au 01Â 44Â 70Â 78Â 08
La société SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE est principalement dirigée par MME Aline LUNEL qui en est Liquidateur.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/02/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32081419700028.
- M Pascal HAUET, Liquidateur (1956) depuis le 29 juin 2004
- MME Aline LUNEL, Liquidateur (1955) depuis le 09 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE est de 69 ans. Le plus jeune à 68 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian LUNEL, Gérant (1951) du 29 juin 2004 au 09 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE | |
Entrepreneurs individuels | SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 320814197 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 20 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 décembre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 janvier 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32081419700028 | SCM CLINIQUE RADIO IMAGERIE DIAGNOSTIQ 20 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant partant : Lunel, Christian, modification du Liquidateur Hauet, Pascal, nomination du Liquidateur : Jurgensen, nom d'usage : Lunel, Aline