M Jean-Louis SCATENA
Administrateur de L R M
M Jean-Louis SCATENA a 73 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société L R M
M Jean-Louis SCATENA peut être contacté au siège de la société L R M par courrier à l'adresse L R M 145 RUE RATEAU 93120 LA COURNEUVE FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 11Â 33Â 33 ou par fax au 01Â 43Â 11Â 33Â 66
La société L R M est principalement dirigée par M Jean-Louis SCATENA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4674A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
- le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
- le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
La société L R M est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/06/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32107963400036.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Louis SCATENA, Administrateur (1949) du 20 janvier 2004 au 06 novembre 2007
- M Raymond LEBRAUT, Président du conseil d`administration (1922) du 20 janvier 2004 au 19 avril 2005
- M Reynald LEBRAUT, Administrateur (1983) du 19 avril 2005 au 02 juin 2009
- M Reynald LEBRAUT, Directeur général délégué (1983) du 13 février 2007 au 02 juin 2009
- M Richard BAENA, Administrateur (1944) du 06 novembre 2007 au 02 juin 2009
- M Richard LEBRAUT, Directeur général (1952) du 20 janvier 2004 au 07 décembre 2004
- M Ronan LEBRAUT, Président-directeur général (1977) du 20 janvier 2004 au 29 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
- ECHEZEAUX GROUPE, Président depuis le 29 janvier 2013
145 RUE RATEAU
93120 LA COURNEUVE
Téléphone : 01Â 43Â 11Â 33Â 33 Société
L R M
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L R M | |
Entrepreneurs individuels | L R M | |
Identifiant de l'entreprise | 321079634 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 145 RUE RATEAU 93120 LA COURNEUVE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 mai 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 mai 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 10 908 000,00 | |
Résultat net | 865 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Activité principale | 4674A | |
Première activité | 4674A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros | |
Principal | quincailler de gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 482 000 |
Immobilisation incorporelle | 25 000 |
Immobilisation corporelle | 377 000 |
Immobilisation financière | 79 000 |
Actif circulant net | 8 310 000 |
Stock | 2 320 000 |
Avance | 0 |
Créance | 5 185 000 |
Placement | 805 000 |
Total Actif | 8 792 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 216 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 168 000 |
Dette | 2 408 000 |
Total Passif | 8 792 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 908 000 |
Produit d'exploitation | 11 074 000 |
Charge d'exploitation | 9 714 000 |
Résultat d'exploitation | 1 360 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 30 000 |
Résultat financier | -27 000 |
Résultat courrant | 1 333 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 47 000 |
Résultat exceptionnel | -45 000 |
Résultat net | 865 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32107963400036 | L R M 145 RUE RATEAU 93120 LA COURNEUVE FRANCE |
32107963400077 | L R M AMPERE 19 23 BATIMENT 19 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 92160 ANTONY FRANCE |
32107963400069 | L R M DES ERABLES LE PARC BATIMENT 1 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00731 Commerce de quincaillerie interrégionale cadres
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00804 VRP
directeur général délégué et administrateur : LEBRAUT Reynald radié le 07 Novembre 2007. administrateur : ATELIERS LR ETANCO représenté par SCATENA Jean-Louis entré en fonction le 07 Novembre 2007.
Commissaire aux comptes titulaire : THIERRY Antoine modification le 09 Août 2007. Président : LEBRAUT Ronan modification le 19 Mai 2009. Commissaire aux comptes suppléant : HERVE MINIOU CONSEIL ET COMPTABILITE représenté par MINIOU Herve en fonction le 09 Août 2007.
Commissaire aux comptes titulaire : THIERRY Antoine modification le 09 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : HERVE MINIOU CONSEIL ET COMPTABILITE représenté par MINIOU Herve en fonction le 09 Août 2007 Président : ECHEZEAUX GROUPE en fonction le 25 Janvier 2013
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.