M Laurent GUYOT
Administrateur de BRUNO PAILLARD
M Laurent GUYOT a 57 ans ( naissance en 1965), est Administrateur de la société BRUNO PAILLARD
M Laurent GUYOT peut être contacté au siège de la société BRUNO PAILLARD par courrier à l'adresse BRUNO PAILLARD AVENUE DE CHAMPAGNE 51100 REIMS FRANCE, par téléphone au 03 26 36 20 22 ou par fax au 03 26 36 57 72
La société BRUNO PAILLARD est principalement dirigée par M Laurent GUYOT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de vins effervescents ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102A (Fabrication de vins effervescents), les activités sont :
- Fabrication de vins effervescents
- la fabrication de champagnes
- la production de vins mousseux et de crémants
- la fabrication de vin effervescent sans alcool ou faiblement alcoolisé
- le vieillissement des vins effervescents pour compte propre
- les traitements nologiques des vins effervescents
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'apéritifs à base de vins (cf11.02B) et de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société BRUNO PAILLARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/03/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32113888500033.
- M Bruno PAILLARD, Président (1953) depuis le 10 octobre 2009
- M Laurent GUYOT, Administrateur (1965) depuis le 10 octobre 2009
- MME Alice PAILLARD, Administrateur (1982) depuis le 10 octobre 2009
- MME Marie PAILLARD, Administrateur (1953) depuis le 19 janvier 2005
- MME Virginie BRAULT, Administrateur (1976) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société BRUNO PAILLARD est de 56 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre DESAUTELS, Administrateur (1931) du 10 octobre 2009 au 22 mai 2014
- M Laurent D`HARCOURT, Administrateur (1963) du 19 janvier 2005 au 10 octobre 2006
- M Laurent GUYOT, Administrateur (1965) du 10 octobre 2006 au 10 octobre 2009
- MME Alice PAILLARD, Administrateur (1982) du 08 juillet 2008 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BRUNO PAILLARD | |
Entrepreneurs individuels | BRUNO PAILLARD | |
Identifiant de l'entreprise | 321138885 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | AV DE CHAMPAGNE 51100 REIMS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 26 juillet 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 mars 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2014) | 8 694 000,00 | |
Résultat net | 1 499 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102A : Fabrication de vins effervescents | |
Activité principale de l'entreprise | 1102A : Fabrication de vins effervescents | |
Activité principale | 1102A | |
Première activité | 1102A | |
Deuxième activité | 8292Z | |
Troisième activité | 1102B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de vins effervescents | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins effervescents |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 30 980 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 1 573 000 |
Immobilisation financière | 29 398 000 |
Actif circulant net | 18 293 000 |
Stock | 15 264 000 |
Avance | 8 000 |
Créance | 2 980 000 |
Placement | 41 000 |
Total Actif | 49 273 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 25 467 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 23 806 000 |
Total Passif | 49 273 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 694 000 |
Produit d'exploitation | 8 973 000 |
Charge d'exploitation | 7 705 000 |
Résultat d'exploitation | 1 268 000 |
Produit financier net | 797 000 |
Charge financière | 251 000 |
Résultat financier | 546 000 |
Résultat courrant | 1 814 000 |
Produit exceptionnel | 73 000 |
Charges exceptionnelles | 400 |
Résultat exceptionnel | 72 000 |
Résultat net | 1 499 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32113888500033 | BRUNO PAILLARD AVENUE DE CHAMPAGNE 51100 REIMS FRANCE |
32113888500033 | BRUNO PAILLARD AVENUE DE CHAMPAGNE 51100 REIMS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 à 12h00/13h30 à 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 01384 Vins de Champagne
- 00804 VRP