M Olivier PRESTEL
Président de LACROIX SOGEXI
M Olivier PRESTEL a 59 ans ( naissance en 1965), est Président de la société LACROIX SOGEXI
M Olivier PRESTEL peut être contacté au siège de la société LACROIX SOGEXI par courrier à l'adresse LACROIX SOGEXI 1 CHEMIN DE MAUPAS 69380 LES CHERES FRANCE, par téléphone au 0478473355 ou par fax au 04Â 78Â 47Â 06Â 98
La société LACROIX SOGEXI est principalement dirigée par M Olivier PRESTEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de matériel d'installation électrique ,fabricant de matériel d'installation électrique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2733Z (Fabrication de matériel d'installation électrique), les activités sont :
- Fabrication de matériel d'installation électrique
- Cette sous-classe comprend la fabrication de dispositifs de câblage porteurs et non porteurs de courant pour le câblage d'installations électriques, quel que soit le matériau utilisé.
- la fabrication de barres bus, de conducteurs électriques (sauf de type commutateurs)
- la fabrication de disjoncteurs différentiels
- la fabrication de douilles pour lampes
- la fabrication de coupe-circuits et de bobines
- la fabrication d'interrupteurs pour câblages électriques tels qu'interrupteurs à poussoir, à bouton poussoir, à bascule, etc.
- la fabrication de prises de courant
- la fabrication de boîtiers pour les câblages électriques (par exemple jonctions, prises de courant, interrupteurs)
- la fabrication de canalisations et accessoires électriques
- la fabrication de quincaillerie de ligne électrique suspendue
- la fabrication de dispositifs de câblage non porteurs de courant faits de plastique, tels que boîtes de connexion, plaques, raccords de lignes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'isolateurs en céramique (cf23.43Z)
- la fabrication de connecteurs, de prises et d'interrupteurs de type composants électroniques (cf26.11Z)
La société LACROIX SOGEXI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/09/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32126244600032.
- M Olivier PRESTEL, Président (1965) depuis le 24 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Jacques PIERSON DE BRABOIS, Président du conseil d`administration (1945) du 17 février 2004 au 20 mars 2007
- M Marc VILLEZ, Directeur général (1962) du 06 avril 2004 au 20 mars 2007
- M Thierry LAUNOIS, Président (1971) du 11 août 2015 au 07 juillet 2016
- M Vincent BEDOUIN, Président (1975) du 07 juillet 2016 au 24 mars 2017
- MME Florence PIERSON DE BRABOIS, Administrateur (1949) du 17 février 2004 au 06 avril 2004
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 avril 2017
- AHA AUDIT CABINET, Commissaire aux comptes suppléant du 11 août 2015 au 24 mars 2017
- CABINET AHA AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant du 24 mars 2017 au 01 avril 2017
- CABINET JFF AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 24 mars 2017 au 01 avril 2017
- FINANCIERE SOGEXI CROISSANCE, Président du 29 mai 2010 au 01 octobre 2011
- JFF AUDIT CABINET, Commissaire aux comptes titulaire du 11 août 2015 au 24 mars 2017
- PILOTE, Président du 01 août 2014 au 11 août 2015
- SAS FINANCIERE SOGEXI CROISSANCE, Président du 20 mars 2007 au 29 mai 2010
- SOGEXI PARTICIPATIONS, Président du 01 octobre 2011 au 01 août 2014
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 octobre 2011 : FOURBOUL Jean-francois nom d'usage : FOURBOUL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET PIERRE JACQUOT ET ASSOCIÃS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CABINET JFF AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. CABINET AHA AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 octobre 2011 : Sté par actions simplifiée FINANCIERE SOGEXI CROISSANCE n'est plus président. SOGEXI PARTICIPATIONS devient président.)
- 24 août 2014 : SOGEXI PARTICIPATIONS n'est plus président. Société à responsabilité limitée PILOTE devient président.)
- 27 août 2015 : Société à responsabilité limitée PILOTE n'est plus président. LAUNOIS Thierry Jacques Robert nom d'usage : LAUNOIS devient président.)
- 29 juillet 2016 : LAUNOIS Thierry Jacques Robert nom d'usage : LAUNOIS n'est plus président. BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN devient président.)
- 07 avril 2017 : BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN n'est plus président. PRESTEL Olivier Pierre-Marie nom d'usage : PRESTEL devient président)
- 25 avril 2017 : CABINET JFF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS à capital variable ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes)
- 03 mai 2018 : BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN devient président. PRESTEL Olivier Pierre-Marie nom d'usage : PRESTEL n'est plus président)
- 06 août 2020 : BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN n'est plus président. SABOT Vincent nom d'usage : SABOT devient président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LACROIX SOGEXI | |
Sigle de l'entreprise | SOGEXI | |
Entrepreneurs individuels | LACROIX SOGEXI | |
Identifiant de l'entreprise | 321262446 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 1 RUE DE MAUPAS 69380 LES CHERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 11 701 000,00 | |
Résultat net | 1 711 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2733Z : Fabrication de matériel d'installation électrique | |
Activité principale de l'entreprise | 2733Z : Fabrication de matériel d'installation électrique | |
Activité principale | 2733Z | |
Première activité | 4669A | |
Deuxième activité | 2733Z | |
Troisième activité | 2711Z | |
Quatrième activité | 4669B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication de matériel d'installation électrique | |
Synonyme | fabricant de matériel d'installation électrique | |
Principal | fabricant de matériel d'installation électrique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 044 000 |
Immobilisation incorporelle | 288 000 |
Immobilisation corporelle | 643 000 |
Immobilisation financière | 112 000 |
Actif circulant net | 7 530 000 |
Stock | 1 935 000 |
Avance | 50 000 |
Créance | 2 895 000 |
Placement | 2 650 000 |
Total Actif | 8 574 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 559 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 180 000 |
Dette | 3 835 000 |
Total Passif | 8 574 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 701 000 |
Produit d'exploitation | 12 372 000 |
Charge d'exploitation | 10 251 000 |
Résultat d'exploitation | 2 121 000 |
Produit financier net | 50 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 45 000 |
Résultat courrant | 2 166 000 |
Produit exceptionnel | 44 000 |
Charges exceptionnelles | 21 000 |
Résultat exceptionnel | 23 000 |
Résultat net | 1 711 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32126244600032 | LACROIX SOGEXI 1 CHEMIN DE MAUPAS 69380 LES CHERES FRANCE |
32126244600032 | LACROIX SOGEXI 1 CHEMIN DE MAUPAS 69380 LES CHERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01560 Métallurgie Alpes Maritimes
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 02126 Métallurgie Nîmes (Gard Lozère)
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
FOURBOUL Jean-francois nom d'usage : FOURBOUL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET PIERRE JACQUOT ET ASSOCIÃS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CABINET JFF AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. CABINET AHA AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée FINANCIERE SOGEXI CROISSANCE n'est plus président. SOGEXI PARTICIPATIONS devient président.
SOGEXI PARTICIPATIONS n'est plus président. Société à responsabilité limitée PILOTE devient président.
Société à responsabilité limitée PILOTE n'est plus président. LAUNOIS Thierry Jacques Robert nom d'usage : LAUNOIS devient président.
LAUNOIS Thierry Jacques Robert nom d'usage : LAUNOIS n'est plus président. BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN devient président.
BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN n'est plus président. PRESTEL Olivier Pierre-Marie nom d'usage : PRESTEL devient président
CABINET JFF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS à capital variable ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes
BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN devient président. PRESTEL Olivier Pierre-Marie nom d'usage : PRESTEL n'est plus président
BEDOUIN Vincent Robert Louis nom d'usage : BEDOUIN n'est plus président. SABOT Vincent nom d'usage : SABOT devient président
SAS Ã capital variable ERNST & YOUNG et Autres n\'est plus commissaire aux comptes. SAS Ã capital variable ERNST & YOUNG AUDIT devient commissaire aux comptes
SABOT Vincent nom d\'usage : SABOT n\'est plus président. VRANCKEN Ronald Paul nom d\'usage : VRANCKEN devient président