M Darius CONTE
Président de COMITRONIC BTI
M Darius CONTE a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société COMITRONIC BTI
M Darius CONTE peut être contacté au siège de la société COMITRONIC BTI par courrier à l'adresse COMITRONIC BTI COMITRONIC BTI ZONE INDUSTRIELLE NORD DES RICHARDETS 34 ALLEE DU CLOSEAU 93160 NOISY LE GRAND FRANCE, par téléphone au 0143030303 ou par fax au 01Â 43Â 04Â 62Â 22
La société COMITRONIC BTI est principalement dirigée par M Darius CONTE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique ,fabricant de matériel de distribution électrique, fabricant de matériel de commande électrique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2712Z (Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique), les activités sont :
- Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
- la fabrication de disjoncteurs de puissance
- la fabrication de limiteurs de tension, étaleurs d'ondes destinés à la distribution
- la fabrication de pupitres de commande pour la distribution de l'électricité
- la fabrication de relais électriques
- la fabrication de compartiments pour appareillage de tableaux de distribution électrique
- la fabrication de fusibles électriques
- la fabrication d'équipements électriques de commutation
- la fabrication d'interrupteurs électriques (sauf à poussoir, à bouton poussoir, à bascule ou à solénoïde)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'instruments de contrôle environnementaux et des processus industriels (cf26.51B)
- la fabrication d'interrupteurs pour circuits électriques, tels qu'interrupteurs à poussoir et à bouton poussoir (cf27.33Z)
La société COMITRONIC BTI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/09/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32148585600041.
- M Darius CONTE, Président (1949) depuis le 23 octobre 2010
- M Pascal QUANTIN, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 11 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société COMITRONIC BTI est de 64 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain ETLIN, Commissaire aux comptes suppléant (1950) du 07 novembre 2015 au 11 février 2016
- M Darius CONTE, Président (1949) du 23 mars 2004 au 23 octobre 2010
- MME Michele CONTE, Directeur général (1946) du 23 mars 2004 au 23 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- SPC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 février 2016
- BOUDET ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 07 novembre 2015 au 11 février 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMITRONIC BTI | |
Entrepreneurs individuels | COMITRONIC BTI | |
Identifiant de l'entreprise | 321485856 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 34 ALL DU CLOSEAU 93160 NOISY LE GRAND | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 septembre 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 mars 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2011 ) | 4 557 000,00 | |
Résultat net | 826 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2712Z : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | |
Activité principale de l'entreprise | 2712Z : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | |
Activité principale au registre des métiers | 2712ZZ | |
Activité principale | 2712Z | |
Première activité | 2712Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | |
Synonyme | fabricant de matériel de distribution électrique, fabricant de matériel de commande électrique | |
Principal | fabricant de matériel de distribution électrique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 406 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 390 000 |
Immobilisation financière | 15 000 |
Actif circulant net | 2 716 000 |
Stock | 592 000 |
Avance | 0 |
Créance | 759 000 |
Placement | 1 366 000 |
Total Actif | 3 123 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 293 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 830 000 |
Total Passif | 3 123 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 557 000 |
Produit d'exploitation | 4 557 000 |
Charge d'exploitation | 3 349 000 |
Résultat d'exploitation | 1 208 000 |
Produit financier net | 19 000 |
Charge financière | 800 |
Résultat financier | 19 000 |
Résultat courrant | 1 227 000 |
Produit exceptionnel | 27 000 |
Charges exceptionnelles | 18 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 826 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32148585600066 | COMITRONIC BTI DE RIQUET 14 RUE PIERRE PAUL 33610 CANEJAN |
32148585600041 | COMITRONIC BTI COMITRONIC BTI ZONE INDUSTRIELLE NORD DES RICHARDETS 34 ALLEE DU CLOSEAU 93160 NOISY LE GRAND FRANCE |
32148585600066 | COMITRONIC BTI DE RIQUET 14 RUE PIERRE PAUL 33610 CANEJAN |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01628 Métallurgie Deux Sèvres
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 02126 Métallurgie Nîmes (Gard Lozère)
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00822 Métallurgie Savoie
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
Directeur général : LEFOULON MICHELE EPOUSE CONTE modification le 18 Octobre 2010 Président : CONTE DARIUS modification le 18 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : QUANTIN Pascal en fonction le 09 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : SPC AUDIT en fonction le 09 Février 2016
Président : CONTE Darius ; Directeur général : CONTE Michèle ; Directeur général délégué : CONTE Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : SPC AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : QUANTIN Pascal