M Maximilien ACDARIAN
Directeur général de LEGGETT & PLATT FRANCE
M Maximilien ACDARIAN a 59 ans ( naissance en 1964), est Directeur général de la société LEGGETT & PLATT FRANCE
M Maximilien ACDARIAN peut être contacté au siège de la société LEGGETT & PLATT FRANCE par courrier à l'adresse LEGGETT & PLATT FRANCE ORRIE ZONE ARTISANALE DE L ORRIERE ZONE D ACTIVITE DE L ECOBUE 72800 AUBIGNE RACAN FRANCE, par téléphone au 0243462940 ou par fax au 02Â 43Â 46Â 20Â 41
La société LEGGETT & PLATT FRANCE est principalement dirigée par M Maximilien ACDARIAN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société LEGGETT & PLATT FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/05/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32172332200038.
- M Davor GECIC, Président (1971) depuis le 05 février 2014
- M Maximilien ACDARIAN, Directeur général (1964) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LEGGETT & PLATT FRANCE est de 56 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Anthony JOYCE, Président (1956) du 19 janvier 2005 au 05 février 2014
Dirigeants personne morale:
- SACOPAL - STE D`AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 août 2015
- STREGO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LEGGETT & PLATT FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | LEGGETT & PLATT FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 321723322 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | ZA DE L'ORRIERE 72800 AUBIGNE RACAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mars 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 24 avril 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 999 000,00 | |
Résultat net | 49 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 113 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 113 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 236 000 |
Stock | 262 000 |
Avance | 0 |
Créance | 406 000 |
Placement | 568 000 |
Total Actif | 1 350 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 857 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 492 000 |
Total Passif | 1 350 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 999 000 |
Produit d'exploitation | 3 047 000 |
Charge d'exploitation | 2 945 000 |
Résultat d'exploitation | 102 000 |
Produit financier net | 27 000 |
Charge financière | 41 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | 88 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -9 000 |
Résultat net | 49 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32172332200038 | LEGGETT & PLATT FRANCE ORRIE ZONE ARTISANALE DE L ORRIERE ZONE D ACTIVITE DE L ECOBUE 72800 AUBIGNE RACAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 43 14 18 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lemans.fr.
Les greffiers sont : GRAS Philippe , GENESTE Victor
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Président : JOYCE Anthony. Directeur général : ACDARIAN Maximilien. Commissaire aux comptes titulaire : STREGO représenté par LEZLA Patrice. Commissaire aux comptes suppléant : DELAMARE Denis.
Président : GECIC Davor Directeur général : ACDARIAN Maximilien Commissaire aux comptes titulaire : STREGO représenté par LEZLA Patrice Commissaire aux comptes suppléant : DELAMARE Denis
Président : GECIC Davor Directeur général : ACDARIAN Maximilien Commissaire aux comptes titulaire : STREGO représenté par LEZLA Patrice Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE (SA)
Président : GECIC Davor ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO représenté par LEZLA Patrice ; Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE (SA)
Président : GECIC Davor ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : ROYER Nicolas, Matthieu ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE (SA)
Président : GECIC Davor ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : ROYER Nicolas, Matthieu ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO AUDIT