M Marc PALLAIN
Co-gérant de PRESSES DU GARD
M Marc PALLAIN a 72 ans ( naissance en 1950), est Co-gérant de la société PRESSES DU GARD
M Marc PALLAIN peut être contacté au siège de la société PRESSES DU GARD par courrier à l'adresse PRESSES DU GARD 16 RUE DE VERDUN 30900 NIMES FRANCE, par téléphone au 04Â 66Â 36Â 40Â 40 ou par fax au 04Â 66Â 29Â 62Â 04
La société PRESSES DU GARD est principalement dirigée par M Marc PALLAIN qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Enregistrement sonore et édition musicale ,éditeur de musique, édition de musique, maison de disque, studio d'enregistrement, production radio, production d'émission de radio, producteur de radio, producteur d'émissions de radio
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5920Z (Enregistrement sonore et édition musicale), les activités sont :
- Enregistrement sonore et édition musicale
- Cette sous-classe comprend les activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution auprès de grossistes, de détaillants ou directeme
Mais sont exclues les activités :
- la reproduction, Ã partir d'une matrice, de disques, de CD et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores (cf18.20Z)
- la production d'émissions de radio en direct associée à leur diffusion (60.10Z)
La société PRESSES DU GARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32211857100049.
- M Davy SERRANO, Gérant (1973) depuis le 07 janvier 2015
- M Olivier PLAYS, Gérant (1963) depuis le 29 octobre 2013
- M Philippe FOUREL, Gérant (1965) depuis le 03 octobre 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PRESSES DU GARD est de 55 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe SABOT, Gérant (1960) du 02 septembre 2008 au 03 octobre 2009
- M Emmanuel MAMBRE, Gérant (1951) du 03 octobre 2009 au 29 octobre 2013
- M Jean-Charles MATHEY, Co-gérant (1968) du 08 juin 2004 au 11 avril 2006
- M Marc PALLAIN, Co-gérant (1950) du 11 avril 2006 au 02 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 31 août 2008 : PALLAIN Marc Michel nom d'usage : PALLAIN Marc n'est plus gérant.SABOT Christophe Marie nom d'usage : SABOT Christophe devient gérant..)
- 08 octobre 2009 : SABOT Christophe Marie nom d'usage : SABOT Christophe n'est plus gérant. FOUREL Philippe Jean Régis nom d'usage : FOUREL Philippe devient gérant.)
- 14 novembre 2013 : MAMBRE Emmanuel nom d'usage : MAMBRE n'est plus gérant. PLAYS Olivier Marc nom d'usage : PLAYS devient gérant.)
- 21 janvier 2015 : SERRANO Davy André nom d'usage : SERRANO devient gérant.)
- 24 janvier 2019 : SERRANO Davy André nom d'usage : SERRANO n'est plus gérant. SANQUER Gaël Guy Lucien René nom d'usage : SANQUER devient gérant)
16 RUE DE VERDUN
30900 NIMES
Téléphone : 04Â 66Â 36Â 40Â 40 Société
PRESSES DU GARD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PRESSES DU GARD | |
Entrepreneurs individuels | PRESSES DU GARD | |
Identifiant de l'entreprise | 322118571 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 16 RUE DE VERDUN 30900 NIMES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juin 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 146 014,00 | |
Résultat net | 15 420,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5920Z : Enregistrement sonore et édition musicale | |
Activité principale de l'entreprise | 5920Z : Enregistrement sonore et édition musicale | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Enregistrement sonore et édition musicale | |
Synonyme | éditeur de musique, édition de musique, maison de disque, studio d'enregistrement, production radio, production d'émission de radio, producteur de radio, producteur d'émissions de radio |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 986 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 986 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 52 269 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 33 384 |
Placement | 18 885 |
Total Actif | 56 256 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 403 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 42 853 |
Total Passif | 56 255 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 146 014 |
Produit d'exploitation | 148 910 |
Charge d'exploitation | 129 802 |
Résultat d'exploitation | 19 108 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 |
Résultat financier | -2 |
Résultat courrant | 19 107 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 15 420 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32211857100049 | PRESSES DU GARD 16 RUE DE VERDUN 30900 NIMES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02121 Ãdition
- 02770 Ãdition phonographique
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 01480 Journalistes
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
PALLAIN Marc Michel nom d'usage : PALLAIN Marc n'est plus gérant.SABOT Christophe Marie nom d'usage : SABOT Christophe devient gérant..
SABOT Christophe Marie nom d'usage : SABOT Christophe n'est plus gérant. FOUREL Philippe Jean Régis nom d'usage : FOUREL Philippe devient gérant.
MAMBRE Emmanuel nom d'usage : MAMBRE n'est plus gérant. PLAYS Olivier Marc nom d'usage : PLAYS devient gérant.
SERRANO Davy André nom d'usage : SERRANO devient gérant.
SERRANO Davy André nom d'usage : SERRANO n'est plus gérant. SANQUER Gaël Guy Lucien René nom d'usage : SANQUER devient gérant