M Bernard LANNOY
Gérant de SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION
M Bernard LANNOY a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION
M Bernard LANNOY peut être contacté au siège de la société SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION par courrier à l'adresse SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION 32 RUE FRANCOIS PONTIEUX 59265 AUBIGNY AU BAC FRANCE, par téléphone au 03Â 27Â 80Â 90Â 50 ou par fax au 03Â 27Â 89Â 28Â 94
La société SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION est principalement dirigée par M Bernard LANNOY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Construction de maisons individuelles ,constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120A (Construction de maisons individuelles), les activités sont :
- Construction de maisons individuelles
La société SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32275949900013.
- M Bernard LANNOY, Gérant (1971) depuis le 02 novembre 2004
- M Pierre LANNOY, Gérant (1972) depuis le 27 janvier 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION est de 51 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard LANNOY, Gérant (1940) du 27 janvier 2004 au 19 avril 2005
Dirigeants personne morale:
- ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 janvier 2016
- AUDIT CONSEILS JC GRAUX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION | |
Entrepreneurs individuels | SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION | |
Identifiant de l'entreprise | 322759499 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 32 RUE FRANCOIS PONTHIEU 59265 AUBIGNY AU BAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 1981 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 350 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 juillet 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 13 563 000,00 | |
Résultat net | 44 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité principale de l'entreprise | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité principale | 4120A | |
Première activité | 4120A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de maisons individuelles | |
Synonyme | constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 841 000 |
Immobilisation incorporelle | 478 000 |
Immobilisation corporelle | 190 000 |
Immobilisation financière | 173 000 |
Actif circulant net | 7 763 000 |
Stock | 1 740 000 |
Avance | 0 |
Créance | 5 269 000 |
Placement | 754 000 |
Total Actif | 8 604 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 767 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 837 000 |
Total Passif | 8 604 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 563 000 |
Produit d'exploitation | 13 831 000 |
Charge d'exploitation | 13 776 000 |
Résultat d'exploitation | 55 000 |
Produit financier net | 129 000 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | 110 000 |
Résultat courrant | 165 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 131 000 |
Résultat exceptionnel | -131 000 |
Résultat net | 44 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32275949900013 | SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION 32 RUE FRANCOIS PONTIEUX 59265 AUBIGNY AU BAC FRANCE |
32275949900047 | SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION ROUTE NATIONALE 59265 AUBIGNY AU BAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 96 17 43 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-douai.fr.
Les greffiers sont : CHAUTEMPS Jean-Christophe , THOQUENNE Olivier
Le greffe est ouvert 9h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01512 Promotion construction
- 00804 VRP
Gérant(e) : LANNOY Pierre Gérant(e) : LANNOY Bernard, Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & CONSEILS JC GRAUX (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : G.L. COMMISSAIRES ASSOCIES
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 15 Juillet 2019 , désignant administrateur Selarl Eric Rouvroy & Gilbert Declercq 224, boulevard Albert 1er - Résidence Artois - Apt N - 59500 Douai avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Selarl Miquel & Associés 257, rue Saint-Julien - 59500 Douai et la Selarl Y.PERIN & J. Ph. BORKOWIAK, 100 rue Pierre Dubois - 59500 DOUAI. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Gérant : LANNOY Pierre ; Gérant : LANNOY Bernard Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & CONSEILS JC GRAUX ; Commissaire aux comptes suppléant : G.L. COMMISSAIRES Associes
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Yvon PERIN - Jean-Philippe BORKOWIAK 100, rue Pierre Dubois - 59500 Douai et la Selarl ARAS & ASSOCIES 257 rue Saint Julien 59500 DOUAI , et a maintenu la Selarl Eric Rouvroy & Gilbert Declercq, en qualité d'Administrateur Judiciaire pour les besoins de la cession.