M Antoine AUGUSTIN
Directeur général délégué de CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS
M Antoine AUGUSTIN a 56 ans ( naissance en 1966), est Directeur général délégué de la société CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS
M Antoine AUGUSTIN peut être contacté au siège de la société CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS par courrier à l'adresse CAB ANAT CYTOLOGIE PATHO ST LOUIS 14 RUE GASTON LAVALLEY 14000 CAEN FRANCE, par téléphone au 02Â 31Â 82Â 61Â 06 ou par fax au 02Â 31Â 83Â 23Â 85
La société CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS est principalement dirigée par M Antoine AUGUSTIN qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Activité des médecins généralistes ,médecin, médecin généraliste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8621Z (Activité des médecins généralistes), les activités sont :
- Activité des médecins généralistes
- les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les médecins généralistes
Mais sont exclues les activités :
- les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
La société CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/08/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32472942500037.
- M Antoine AUGUSTIN, Directeur général délégué (1966) depuis le 13 avril 2004
- M Francois COMOZ, Directeur général délégué (1964) depuis le 05 avril 2013
- M Francois PETIT, Président du conseil d`administration (1957) depuis le 13 avril 2004
- M Mathieu CAPOVILLA, Directeur général délégué (1977) depuis le 05 novembre 2015
- MME Leslie HEUZE-LECORNU, Directeur général délégué (1971) depuis le 21 mars 2006
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS est de 55 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe DUPIN, Directeur général délégué (1954) du 14 novembre 2009 au 12 août 2014
- MME Betty GALLET, Directeur général délégué (1954) du 13 avril 2004 au 23 mars 2016
- MME Jacqueline JEHAN, Directeur général délégué (1950) du 13 avril 2004 au 19 février 2011
Dirigeants personne morale:
- COMPTABILITE FINANCE GESTION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS | |
Entrepreneurs individuels | CABINET D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES SAINT LOUIS | |
Identifiant de l'entreprise | 324729425 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 14 RUE GASTON LAVALLEY 14000 CAEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration | |
Capital social | 504 180,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 24 mai 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 3 484 000,00 | |
Résultat net | 212 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8621Z : Activité des médecins généralistes | |
Activité principale de l'entreprise | 8621Z : Activité des médecins généralistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activité des médecins généralistes | |
Synonyme | médecin, médecin généraliste | |
Principal | médecin généraliste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 828 000 |
Immobilisation incorporelle | 602 000 |
Immobilisation corporelle | 225 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 1 025 000 |
Stock | 29 000 |
Avance | 0 |
Créance | 585 000 |
Placement | 412 000 |
Total Actif | 1 854 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 065 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 789 000 |
Total Passif | 1 854 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 484 000 |
Produit d'exploitation | 3 525 000 |
Charge d'exploitation | 3 243 000 |
Résultat d'exploitation | 283 000 |
Produit financier net | 11 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 286 000 |
Produit exceptionnel | 105 000 |
Charges exceptionnelles | 46 000 |
Résultat exceptionnel | 59 000 |
Résultat net | 212 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32472942500037 | CAB ANAT CYTOLOGIE PATHO ST LOUIS 14 RUE GASTON LAVALLEY 14000 CAEN FRANCE |
32472942500045 | CAB ANAT CYTOLOGIE PATHO ST LOUIS 175 RUE ROGER AINI 14100 LISIEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 31 85 40 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.
Les greffiers sont : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 00897 Services interentreprises de médecine du travail
Président du conseil d administration et Directeur général : PETIT François Directeur général délégué et administrateur : JEHAN Jacqueline né(e) LECOMTE Directeur général délégué et administrateur : GALLET Betty né(e) LEMAY Directeur général délégué et administrateur : AUGUSTIN Antoine Directeur général délégué et administrateur : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Directeur général délégué et administrateur : DUPIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : DEVEDEAU-HESNARD Christophe Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL)
Président du conseil d administration et Directeur général : PETIT François Administrateur : JEHAN Jacqueline né(e) LECOMTE Directeur général délégué et administrateur : GALLET Betty né(e) LEMAY Directeur général délégué et administrateur : AUGUSTIN Antoine Directeur général délégué et administrateur : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Directeur général délégué et administrateur : DUPIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : DEVEDEAU-HESNARD Christophe Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL)
Président du conseil d administration et Directeur général : PETIT François Directeur général délégué et administrateur : GALLET Betty né(e) LEMAY Directeur général délégué et administrateur : AUGUSTIN Antoine Directeur général délégué et administrateur : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Directeur général délégué et administrateur : DUPIN Philippe Administrateur : JEHAN Jacqueline né(e) LECOMTE Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUDEMER Jean-Fabien
Président du conseil d administration et Directeur général : PETIT François Directeur général délégué et administrateur : GALLET Betty né(e) LEMAY Directeur général délégué et administrateur : AUGUSTIN Antoine Directeur général délégué et administrateur : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Directeur général délégué et administrateur : DUPIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUDEMER Jean-Fabien
Directeur général, Président du conseil d'administration : PETIT François Administrateur, Directeur général délégué : GALLET Betty né(e) LEMAY Administrateur, Directeur général délégué : AUGUSTIN Antoine Administrateur, Directeur général délégué : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Administrateur, Directeur général délégué : DUPIN Philippe Administrateur, Directeur général délégué : COMOZ François Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUDEMER Jean-Fabien
Directeur général, Président du conseil d'administration : PETIT François Administrateur, Directeur général délégué : GALLET Betty né(e) LEMAY Administrateur, Directeur général délégué : AUGUSTIN Antoine Administrateur, Directeur général délégué : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Administrateur, Directeur général délégué : COMOZ François Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUDEMER Jean-Fabien
Directeur général, Président du conseil d'administration : PETIT François Administrateur, Directeur général délégué : GALLET Betty né(e) LEMAY Administrateur, Directeur général délégué : AUGUSTIN Antoine Administrateur, Directeur général délégué : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Administrateur, Directeur général délégué : COMOZ François Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUDEMER Jean-Fabien
Directeur général, Président du conseil d'administration : PETIT François Administrateur, Directeur général délégué : GALLET Betty né(e) LEMAY Administrateur, Directeur général délégué : AUGUSTIN Antoine Administrateur, Directeur général délégué : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Administrateur, Directeur général délégué : COMOZ François Administrateur, Directeur général délégué : CAPOVILLA Mathieu, François Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUDEMER Jean-Fabien
Directeur général, Président du conseil d'administration : PETIT François Administrateur, Directeur général délégué : AUGUSTIN Antoine Administrateur, Directeur général délégué : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE Administrateur, Directeur général délégué : COMOZ François Administrateur, Directeur général délégué : CAPOVILLA Mathieu, François Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUDEMER Jean-Fabien
Directeur général, Président du conseil d'administration : PETIT François ; Administrateur, Directeur général délégué : AUGUSTIN Antoine ; Administrateur, Directeur général délégué : HEUZE-LECORNU Leslie né(e) HEUZE ; Administrateur, Directeur général délégué : COMOZ François ; Administrateur, Directeur général délégué : CAPOVILLA Mathieu, François ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION (SARL)
Art. L.236-14 du code de commerce
Directeur général, Président du conseil d'administration : PETIT François ; Directeur général délégué, Administrateur : COMOZ François ; Directeur général délégué, Administrateur : CAPOVILLA Mathieu, François ; Directeur général délégué, Administrateur : AUGUSTIN Antoine ; Directeur général délégué, Administrateur : HEUZE-LECORNU Leslie ; Administrateur : DOXAT Marine, Jeanine, Pierrette ; Administrateur : SCRUMEDA Diana ; Administrateur : PANTHOU Didier, Paul, Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION
Art. L.236-14 du code de commerce
Président : PETIT François ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION
Président : PANTHOU-BROCHARD Didier, Paul, Georges ; Directeur général : PETIT François ; Directeur général : DOXAT Marine, Jeanine, Pierrette ; Directeur général : TOURE Kelkoun, Emmanuel ; Directeur général : MEHDAOUI Dalila ; Directeur général : ARNAUD Maxime, Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION
Président : PANTHOU-BROCHARD Didier, Paul, Georgesà; Directeur général : PETIT Françoisà; Directeur général : DOXAT Marine, Jeanine, Pierretteà; Directeur général : MEHDAOUI Dalilaà; Directeur général : ARNAUD Maxime, Didierà; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION
Président : ARNAUD Maxime, Didierà; Directeur général : MEHDAOUI Dalilaà; Directeur général : AUGUSTIN Antoine, Pierreà; Directeur général : TOURE Kelkoun, Emmanuelà; Directeur général : SCRUMEDA Dianaà; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION
Président : ARNAUD Maxime, Didierà; Directeur général : MEHDAOUI Dalilaà; Directeur général : TOURE Kelkoun, Emmanuelà; Directeur général : SCRUMEDA Dianaà; Directeur général : PANTHOU-BROCHARD Didier, Paul, Georgesà; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION