MME Laure-Anne RENAULT
Co-gérant de GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT
MME Laure-Anne RENAULT a 62 ans ( naissance en 1960), elle est Co-gérant de la société GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT
MME Laure-Anne RENAULT peut être contacté au siège de la société GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT par courrier à l'adresse GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT GFF ST HUBERT 22 24 22 RUE DE BEAUREGARD 37210 ROCHECORBON FRANCE
La société GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT est principalement dirigée par MME Laure-Anne RENAULT qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Sylviculture et autres activités forestières ,sylviculteur, exploitant des forêts
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0210Z (Sylviculture et autres activités forestières), les activités sont :
- Sylviculture et autres activités forestières
- la production de bois sur pied : boisement, reboisement, transplantation, éclaircie et conservation des forêts et des zones boisées
- la culture de taillis, de bois de trituration et de bois de chauffage
- l'exploitation de pépinières forestières
Mais sont exclues les activités :
- la culture d'arbres de Noël (cf01.29Z)
- la culture de matières végétales destinées à la vannerie (cf01.29Z)
- l'exploitation de pépinières, à l'exception des pépinières forestières (cf01.30Z)
- la récolte des champignons et d'autres produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage (cf02.30Z)
- la production de copeaux de bois et de bois en particules (cf16.10A)
La société GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32565504100029.
- MME Laure-Anne RENAULT, Co-gérant (1960) depuis le 22 mai 2010
- MME Michaela DE BARDIES MONTFA, Co-gérant (1965) depuis le 26 août 2008
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT est de 60 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrick MORELL D`AUBIGNY D`ASSY, Gérant (1947) du 05 août 2008 au 22 mai 2010
- MME Laure RENAULT, Gérant (1960) du 05 août 2008 au 22 mai 2010
- MME Mickaela DE BARDIES MONTFA, Gérant (1965) du 05 août 2008 au 26 août 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT | |
Identifiant de l'entreprise | 325655041 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 22 RUE DE BEAUREGARD 37210 ROCHECORBON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 12 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement forestier | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0210Z : Sylviculture et autres activités forestières | |
Activité principale de l'entreprise | 0210Z : Sylviculture et autres activités forestières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Sylviculture et autres activités forestières | |
Synonyme | sylviculteur, exploitant des forêts | |
Principal | sylviculteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32565504100029 | GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT HUBERT GFF ST HUBERT 22 24 22 RUE DE BEAUREGARD 37210 ROCHECORBON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Gérant(e) : MORELL D'AUBIGNY D'ASSY PatrickGérant associé : de BARDIES MONTFA Michaëla. Gérant associé : RENAULT Laure né(e) de BARDIES MONTFA.