M Guillaume DESPRINGRE
Directeur général de CASINO LA PASTOURELLE
M Guillaume DESPRINGRE a 39 ans ( naissance en 1985), est Directeur général de la société CASINO LA PASTOURELLE
M Guillaume DESPRINGRE peut être contacté au siège de la société CASINO LA PASTOURELLE par courrier à l'adresse CASINO LA PASTOURELLE 29 ESPLANADE DE LA MER BP 125 85161 ST JEAN DE MONTS CEDEX FRANCE, par téléphone au 0251265500 ou par fax au 02Â 51Â 26Â 55Â 09
La société CASINO LA PASTOURELLE est principalement dirigée par M Guillaume DESPRINGRE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Organisation de jeux de hasard et d'argent ,française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9200Z (Organisation de jeux de hasard et d'argent), les activités sont :
- Organisation de jeux de hasard et d'argent
- la vente de billets de loterie
- l'exploitation de machines à sous automatiques
- l'exploitation de sites web de jeux de hasard virtuels
- la prise de paris et autres opérations de paris
- les paris mutuels hors hippodrome
La société CASINO LA PASTOURELLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/12/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32602895800014.
- M Guillaume DESPRINGRE, Directeur général (1985) depuis le 11 mars 2017
- MME Marie-Pierre LANSDOWSKI, Président (1959) depuis le 24 août 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CASINO LA PASTOURELLE est de 52 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre MASARDO, Directeur général (1961) du 24 août 2004 au 16 septembre 2008
- M Dylan PEYRAS, Directeur général (1975) du 21 avril 2009 au 01 octobre 2011
- M Guillaume DESPRINGRE, Directeur général délégué (1985) du 18 juillet 2015 au 16 décembre 2015
- M Stephane SERANO, Directeur général (1967) du 18 juillet 2015 au 11 mars 2017
- M Xavier TRIGALLOU, Directeur général (1968) du 16 septembre 2008 au 21 avril 2009
- M Yann PASQUIOU, Directeur général (1973) du 01 octobre 2011 au 18 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CASINO LA PASTOURELLE | |
Entrepreneurs individuels | CASINO LA PASTOURELLE | |
Identifiant de l'entreprise | 326028958 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 29 ESPLANADE DE LA MER 85160 SAINT JEAN DE MONTS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 20 novembre 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 20 novembre 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 748 000,00 | |
Résultat net | 376 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité principale de l'entreprise | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Jeux | |
Activite | Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Synonyme | française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 470 000 |
Immobilisation incorporelle | 136 000 |
Immobilisation corporelle | 1 304 000 |
Immobilisation financière | 30 000 |
Actif circulant net | 1 591 000 |
Stock | 47 000 |
Avance | 17 000 |
Créance | 232 000 |
Placement | 1 295 000 |
Total Actif | 3 061 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 864 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 175 000 |
Dette | 2 022 000 |
Total Passif | 3 061 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 748 000 |
Produit d'exploitation | 4 845 000 |
Charge d'exploitation | 4 390 000 |
Résultat d'exploitation | 455 000 |
Produit financier net | 18 000 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | 447 000 |
Produit exceptionnel | 286 000 |
Charges exceptionnelles | 193 000 |
Résultat exceptionnel | 93 000 |
Résultat net | 376 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32602895800014 | CASINO LA PASTOURELLE 29 ESPLANADE DE LA MER BP 125 85161 ST JEAN DE MONTS CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02257 Casinos
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00650 Métallurgie cadres
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
Président de la société : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne. Membre du conseil de surveillance : BLIT Louis. Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe. Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude. Directeur général : TRIGALLOU Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge.
Président de la société : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne. Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe. Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude. Directeur général : TRIGALLOU Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge.
Président de la société : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne. Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe. Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude. Membre du conseil de surveillance : PEYRAS Dylan. Directeur général : PEYRAS Dylan. Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge.
Président de la société : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne. Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe. Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI, représenté par MME LE FOLL Marie Pierre. Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude. Membre du conseil de surveillance : PEYRAS Dylan. Directeur général : PEYRAS Dylan. Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge.
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Membre du conseil de surveillance : PEYRAS Dylan Directeur général : PEYRAS Dylan Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011 Directeur général : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011 Directeur général : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011 Directeur général : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011 Membre du conseil de surveillance : PIERRON Sophie Cécile Marie Elise en fonction le 30 Avril 2012
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre Membre du conseil de surveillance : LACAVE Jean Claude Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011 Directeur général : PASQUIOU Yann en fonction le 26 Septembre 2011
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : PASQUIOU Yann modification le 27 Août 2014 Directeur général : PASQUIOU Yann modification le 27 Août 2014
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : PASQUIOU Yann modification le 27 Août 2014 Directeur général : PASQUIOU Yann modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : DESPRINGRE Guillaume Alain Marc en fonction le 15 Décembre 2014
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance Directeur général délégué : DESPRINGRE Guillaume Alain Marc modification le 16 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance Directeur général : SERANO Stéphane en fonction le 16 Juillet 2015
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : FORTINEAU Philippe Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : DESPRINGRE Guillaume Alain Marc modification le 14 Décembre 2015 Membre du conseil de surveillance Directeur général : SERANO Stéphane en fonction le 16 Juillet 2015
Président : LE FOLL Marie-Pierre Suzanne Membre du conseil de surveillance : SAS GROUPE EMERAUDE modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par LE FOLL Marie Pierre modification le 27 Août 2014 Membre du conseil de surveillance : DUBOS Claude Commissaire aux comptes titulaire : LECAUDE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge Membre du conseil de surveillance : DESPRINGRE Guillaume Alain Marc modification le 14 Décembre 2015 Membre du conseil de surveillance Directeur général : SERANO Stéphane en fonction le 16 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : ARNAUD Christine en fonction le 20 Juin 2016
modification du Directeur général Membre du conseil Despringre, Guillaume Alain Marc, modification du Membre du conseil de surveillance,Directeur général Serano, Stéphane
modification du Membre du conseil de surveillance Arnaud, Christine ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Richard, Thomas
modification du Président Le Foll, nom d'usage : Lansdowski, Marie-Pierre Suzanne ; nomination du Président : Dufort, Damien, Bernard, Marie
modification du Directeur général Despringre, Guillaume Alain Marc ; Membre du conseil de surveillance partant : SAS GROUPE EMERAUDE représenté par --- REPRESENTANT PERMANENT : MADAME LANDOWSKI NEE LE FOLL MARIE PIERRE, NE(E) LE 11/04/1959 A 27 BEUZEVILLE, NATIONALITE : FRANCAISE, DEMEURANT : 9 RUE THIERS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT REPRESENTANT PERMANENT : MME LANDOWSKI NEE LE FOLL MARIE-PIERRE ; Membre du conseil de surveillance partant : FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI représenté par Demeurant 9 rue THIERS 92100 Boulogne-Billancourt ; Membre du conseil de surveillance partant : Dubos, Claude ; Membre du conseil de surveillance partant : Arnaud, Christine ; Membre du conseil de surveillance partant : Richard, Thomas
Directeur général partant : Despringre, Guillaume Alain Marc