M Philippe PROUILLAC
Président de BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE
M Philippe PROUILLAC a 69 ans ( naissance en 1953), est Président de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE
M Philippe PROUILLAC peut être contacté au siège de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE par courrier à l'adresse BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRAN ET 3 1 1 RUE DE TURIQUE 54000 NANCY FRANCE, par téléphone au 0299227928
La société BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE est principalement dirigée par M Philippe PROUILLAC qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/12/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32765716900212.
- M Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 22 septembre 2015
- M Jean-Claude DUBOIS, Président (1959) depuis le 12 octobre 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE est de 60 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Claude DUBOIS, Vice-président (1959) du 02 mai 2006 au 29 avril 2008
- M Philippe PROUILLAC, Président (1953) du 02 mai 2006 au 29 avril 2008
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 septembre 2015
1 RUE DE TURIQUE
54000 NANCY
Téléphone : 0299227928 Société
BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE | |
Sigle de l'entreprise | COEXTIM | |
Entrepreneurs individuels | BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 327657169 | |
Numéro interne du siège | 00212 | |
Adresse | 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 92867 ISSY LES MOULINEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 24 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 28 juillet 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 12 537 000,00 | |
Résultat net | 1 101 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale | 6831Z | |
Première activité | 6831Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 270 000 |
Immobilisation incorporelle | 180 000 |
Immobilisation corporelle | 40 000 |
Immobilisation financière | 51 000 |
Actif circulant net | 7 912 000 |
Stock | 0 |
Avance | 13 000 |
Créance | 7 899 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 8 182 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 391 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 475 000 |
Dette | 4 317 000 |
Total Passif | 8 182 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 537 000 |
Produit d'exploitation | 12 742 000 |
Charge d'exploitation | 10 739 000 |
Résultat d'exploitation | 2 004 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | 1 996 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 1 101 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Président : DUBOIS Jean-Claude modification le 27 Mars 2008. Directeur général délégué : COUVRET Coralie modification le 27 Mars 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BARBET MASSIN Michel. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD.
Président : DUBOIS Jean-Claude modification le 27 Mars 2008Commissaire aux comptes suppléant : BARBET MASSIN Michel. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD.
Président : DUBOIS Jean-Claude modification le 27 Mars 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BARBET MASSIN Michel modification le 26 Juin 2009. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 26 Juin 2009.
BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE SAS 28/32 rue Jacques Ibert 92300 Levallois Perret pour la validité et pour la correspondance SOCIETE AUGUSTE THOUARD EXPERTISE SAS 13 boulevard DU FORT DE VAUX 75017 PARIS
Président : DUBOIS Jean-Claude modification le 27 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 18 Juin 2012
Président : DUBOIS Jean-Claude modification le 27 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Christophe en fonction le 09 Juillet 2014
Président : DUBOIS Jean-Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT