M Georges MARTIN
Gérant de SOPRIM
M Georges MARTIN a 78 ans ( naissance en 1944), est Gérant de la société SOPRIM
M Georges MARTIN peut être contacté au siège de la société SOPRIM par courrier à l'adresse SOPRIM 166 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0153838680 ou par fax au 01Â 45Â 61Â 13Â 93
La société SOPRIM est principalement dirigée par M Georges MARTIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de bureaux ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de bureaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110B (Promotion immobilière de bureaux), les activités sont :
- Promotion immobilière de bureaux
- la promotion immobilière de bâtiments destinés à l'usage de bureaux
La société SOPRIM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32808310000029.
- M Georges MARTIN, Gérant (1944) depuis le 20 octobre 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean PERIER, Commissaire aux comptes suppléant (1954) du 06 mai 2015 au 20 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- AXO II, Administrateur du 31 octobre 2006 au 06 mai 2015
- AXO II SAS, Administrateur du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2006
- BRIEC, Commissaire aux comptes titulaire du 06 mai 2015 au 20 octobre 2016
- PARTIM, Président du 06 mai 2015 au 20 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOPRIM | |
Entrepreneurs individuels | SOPRIM | |
Identifiant de l'entreprise | 328083100 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 166 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 septembre 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 06 septembre 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 866,00 | |
Résultat net | -54 954,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110B : Promotion immobilière de bureaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4110B : Promotion immobilière de bureaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de bureaux | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de bureaux | |
Principal | promoteur immobilier de bureaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 964 022 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 963 492 |
Immobilisation financière | 530 |
Actif circulant net | 120 929 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 263 |
Placement | 108 666 |
Total Actif | 1 084 951 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 067 100 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 17 851 |
Total Passif | 1 084 951 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 866 |
Produit d'exploitation | 36 495 |
Charge d'exploitation | 92 142 |
Résultat d'exploitation | -55 647 |
Produit financier net | 1 703 557 |
Charge financière | 1 702 863 |
Résultat financier | 694 |
Résultat courrant | -54 953 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -54 954 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32808310000029 | SOPRIM 166 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Président du conseil d'administration partant : Le Gall, Bernard, nomination du Président : PARTIM, modification du Membre du comité de direction Martin, Georges, Administrateur partant : Terouinard, Claude, Administrateur partant : AXO II, nomination du Membre du comité de direction : Colnel, André
Président partant : PARTIM, modification du Gérant Martin, Georges, Membre du comité de direction partant : Colnel, André, Commissaire aux comptes titulaire partant : BRIEC, Commissaire aux comptes suppléant partant : Perier, Jean