M Francois LAROZE
Président de SOFIPROM
M Francois LAROZE a 59 ans ( naissance en 1963), est Président de la société SOFIPROM
M Francois LAROZE peut être contacté au siège de la société SOFIPROM par courrier à l'adresse SOFIPROM DELMAS VIELJEUX 31 32 TOUR 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX FRANCE, par téléphone au 01 46 96 44 22
La société SOFIPROM est principalement dirigée par M Francois LAROZE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SOFIPROM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/07/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32851684400037.
- M Francois LAROZE, Président (1963) depuis le 18 novembre 2008
Anciens dirigeants :
- M Marc BEBON, Président du conseil d`administration (1948) du 19 janvier 2005 au 18 novembre 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFIPROM | |
Entrepreneurs individuels | SOFIPROM | |
Identifiant de l'entreprise | 328516844 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 octobre 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 04 novembre 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 232 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 289 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 289 000 |
Actif circulant net | 548 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 547 000 |
Placement | 1 000 |
Total Actif | 837 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 830 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 000 |
Total Passif | 837 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 16 000 |
Charge d'exploitation | 11 000 |
Résultat d'exploitation | 5 000 |
Produit financier net | 239 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 239 000 |
Résultat courrant | 244 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 232 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32851684400037 | SOFIPROM DELMAS VIELJEUX 31 32 TOUR 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers