M Jonathan DASNIERES DE VEIGY
Gérant de MAS DE GALOFFRE
M Jonathan DASNIERES DE VEIGY a 35 ans ( naissance en 1987), est Gérant de la société MAS DE GALOFFRE
M Jonathan DASNIERES DE VEIGY peut être contacté au siège de la société MAS DE GALOFFRE par courrier à l'adresse MAS DE GALOFFRE DAME JEANNE ROUTE DE GENERAC 30900 NIMES FRANCE, par téléphone au 0466290974 ou par fax au 04Â 66Â 29Â 09Â 74
La société MAS DE GALOFFRE est principalement dirigée par M Jonathan DASNIERES DE VEIGY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société MAS DE GALOFFRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/03/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32929578600019.
- M Jonathan DASNIERES DE VEIGY, Gérant (1987) depuis le 11 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M Bastien DASNIERES DE VEIGY, Gérant (1980) du 08 octobre 2015 au 11 juin 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 octobre 2015 : DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus gérant. DASNIERES DE VEIGY Bastien Johan Anthony nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient gérant.)
- 17 juin 2016 : DASNIERES DE VEIGY Bastien Johan Anthony nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus gérant. DASNIERES DE VEIGY Jonathan Adrien Brice nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient gérant.)
- 22 octobre 2020 : DASNIERES DE VEIGY Jonathan Adrien Brice nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus gérant. DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient gérant)
- 08 septembre 2022 : DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus g̮̩rant. DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient pr̮̩sident. MARROT Nicole nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient directeur g̮̩n̮̩ral)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAS DE GALOFFRE | |
Entrepreneurs individuels | MAS DE GALOFFRE | |
Identifiant de l'entreprise | 329295786 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | RTE DE GENERAC 30900 NIMES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 22 février 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 février 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 440 961,00 | |
Résultat net | 22 475,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 99 156 |
Immobilisation incorporelle | 15 245 |
Immobilisation corporelle | 83 433 |
Immobilisation financière | 478 |
Actif circulant net | 116 978 |
Stock | 2 152 |
Avance | 0 |
Créance | 33 215 |
Placement | 81 611 |
Total Actif | 216 133 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 56 615 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 159 517 |
Total Passif | 216 133 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 440 961 |
Produit d'exploitation | 449 876 |
Charge d'exploitation | 423 623 |
Résultat d'exploitation | 26 253 |
Produit financier net | 6 |
Charge financière | 1 898 |
Résultat financier | -1 891 |
Résultat courrant | 24 361 |
Produit exceptionnel | 2 400 |
Charges exceptionnelles | 163 |
Résultat exceptionnel | 2 237 |
Résultat net | 22 475 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32929578600019 | MAS DE GALOFFRE DAME JEANNE ROUTE DE GENERAC 30900 NIMES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus gérant. DASNIERES DE VEIGY Bastien Johan Anthony nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient gérant.
DASNIERES DE VEIGY Bastien Johan Anthony nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus gérant. DASNIERES DE VEIGY Jonathan Adrien Brice nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient gérant.
DASNIERES DE VEIGY Jonathan Adrien Brice nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus gérant. DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient gérant
DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY n'est plus g̮̩rant. DASNIERES DE VEIGY Alain nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient pr̮̩sident. MARROT Nicole nom d'usage : DASNIERES DE VEIGY devient directeur g̮̩n̮̩ral