MME Paula MACHADO RIBEIRO
Gérant de LA TAILLANDERIE D OZOIR
MME Paula MACHADO RIBEIRO a 53 ans ( naissance en 1969), elle est Gérant de la société LA TAILLANDERIE D OZOIR
MME Paula MACHADO RIBEIRO peut être contacté au siège de la société LA TAILLANDERIE D OZOIR par courrier à l'adresse LA TAILLANDERIE D OZOIR 8 RUE LAVOISIER 77330 OZOIR LA FERRIERE FRANCE, par téléphone au 0160029460 ou par fax au 01Â 64Â 40Â 48Â 44
La société LA TAILLANDERIE D OZOIR est principalement dirigée par MME Paula MACHADO RIBEIRO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres outillages ,métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2573B (Fabrication d'autres outillages), les activités sont :
- Fabrication d'autres outillages
- la fabrication d'outils à main :
- outillage agricole et horticole, sécateurs
- outils tranchants divers
- martellerie, pinces, tournevis, clés, limes, etc.
- truelles, couteaux à enduire, etc.
- la fabrication d'étaux, serre-joints, etc.
- la fabrication de lampes à souder
- la fabrication de couteaux et de lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques
- la fabrication de scies et lames de scies, y compris circulaires et de chaînes coupantes
- la fabrication d'outils interchangeables pour outils à main, machines et outillage portatif à moteur incorporé : forets, alésoirs, outils de tour, fraises, etc.
- la fabrication de poinçons et matrices pour estampage, d'outils de découpage
- la fabrication d'outils de forge : enclumes, masses
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé (cf28.24Z)
La société LA TAILLANDERIE D OZOIR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/05/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32976827900021.
- MME Paula MACHADO RIBEIRO, Gérant (1969) depuis le 02 mars 2016
Anciens dirigeants :
- M Charles KLINZING, Gérant (1959) du 19 janvier 2005 au 29 janvier 2013
- M Charles KLINZING, Gérant (1959) du 29 janvier 2013 au 02 mars 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA TAILLANDERIE D OZOIR | |
Entrepreneurs individuels | LA TAILLANDERIE D OZOIR | |
Identifiant de l'entreprise | 329768279 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 8 RUE LAVOISIER 77330 OZOIR LA FERRIERE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 14 avril 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 avril 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 347 600,00 | |
Résultat net | -30 800,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité principale de l'entreprise | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité principale au registre des métiers | 2573BA | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'autres outillages | |
Synonyme | métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage | |
Principal | fabricant d'outils |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 76 100 |
Immobilisation incorporelle | 63 800 |
Immobilisation corporelle | 4 900 |
Immobilisation financière | 7 400 |
Actif circulant net | 186 800 |
Stock | 24 000 |
Avance | 0 |
Créance | 107 800 |
Placement | 55 000 |
Total Actif | 262 900 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 171 800 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 91 100 |
Total Passif | 262 900 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 347 600 |
Produit d'exploitation | 356 700 |
Charge d'exploitation | 386 700 |
Résultat d'exploitation | -30 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 500 |
Résultat financier | -500 |
Résultat courrant | -30 500 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 300 |
Résultat exceptionnel | -300 |
Résultat net | -30 800 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32976827900021 | LA TAILLANDERIE D OZOIR 8 RUE LAVOISIER 77330 OZOIR LA FERRIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00948 Métallurgie Orne
- 01007 Métallurgie Puy De Dôme Thiers
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 02003 Métallurgie Vosges
Gérant : MACHADO RIBEIRO Paula Maria en fonction le 29 Février 2016
Président : MACHADO RIBEIRO Paula Maria modification le 31 Octobre 2017
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2020, désignant liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Angel Philippe 8B Avenue Thiers Résidence Les Glycines 77000 Melun.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.