MME Caroline DECAUX-QUIBEL
Administrateur de CREAVERT
MME Caroline DECAUX-QUIBEL a 42 ans ( naissance en 1980), elle est Administrateur de la société CREAVERT
MME Caroline DECAUX-QUIBEL peut être contacté au siège de la société CREAVERT par courrier à l'adresse CREAVERT LE NOUVEAU MONDE 4000 ROUTE DE NEUFCHATEL 76230 QUINCAMPOIX FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 34Â 71Â 71 ou par fax au 02Â 35Â 34Â 71Â 74
La société CREAVERT est principalement dirigée par MME Caroline DECAUX-QUIBEL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Services d'aménagement paysager ,paysagiste, jardinier, jardinier paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8130Z (Services d'aménagement paysager), les activités sont :
- Services d'aménagement paysager
- la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins pour :
- bâtiments d'habitation privés et publics
- bâtiments publics et semi-publics (écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, églises, etc.)
- terrains municipaux (parcs, espaces verts, cimetières, etc.)
- espaces bordant les voies de communication (axes routiers, voies ferroviaires, berges, ports)
- bâtiments industriels et commerciaux
- la plantation, les soins et l'entretien de verdure pour :
- bâtiments (jardins en terrasse, verdure en façade, jardins intérieurs, etc.)
- terrains de sport (terrains de football, parcours de golf, etc.), terrains de jeu, pelouses pour bains de soleil et autres parcs récréatifs
- eaux stagnantes et courantes (bassins, marécages, étangs, piscines, fossés, cours d'eau, installations d'épandage)
- les plantations pour la protection contre le bruit, le vent, l'érosion, la visibilité et l'éblouissement
Mais sont exclues les activités :
- la production commerciale et la plantation à des fins de production commerciale de plantes et arbres (cf01, 02)
- les pépinières et pépinières forestières (cf01.30Z, 02.10Z)
- le maintien en bon ordre écologique de terrains pour l'agriculture (cf01.61Z)
- les activités de construction à des fins d'aménagement paysager (cfsection F)
- les activités de conception et d'architecture paysagère (cf71.11Z)
La société CREAVERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/06/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32980527900026.
- M Christian DECAUX, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 24 février 2004
- M Christian DECAUX, Directeur général (1952) depuis le 18 juillet 2013
- MME Anne-Laure DECAUX, Administrateur (1982) depuis le 21 novembre 2006
- MME Caroline DECAUX-QUIBEL, Administrateur (1980) depuis le 18 juillet 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CREAVERT est de 56 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Vincent COLLEVILLE, Administrateur (1960) du 24 février 2004 au 04 février 2012
- M Vincent COLLEVILLE, Administrateur (1960) du 04 février 2012 au 18 juillet 2013
- MME Josiane DECAUX, Administrateur (1954) du 24 février 2004 au 15 juin 2004
Dirigeants personne morale:
- DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CREAVERT | |
Entrepreneurs individuels | CREAVERT | |
Identifiant de l'entreprise | 329805279 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 4000 RTE DE NEUFCHATEL 76230 QUINCAMPOIX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 28 septembre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 mars 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 789 000,00 | |
Résultat net | -276 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8130Z : Services d'aménagement paysager | |
Activité principale de l'entreprise | 8130Z : Services d'aménagement paysager | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Services d'aménagement paysager | |
Synonyme | paysagiste, jardinier, jardinier paysagiste | |
Principal | jardinier, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 352 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 310 000 |
Immobilisation financière | 34 000 |
Actif circulant net | 921 000 |
Stock | 85 000 |
Avance | 0 |
Créance | 612 000 |
Placement | 224 000 |
Total Actif | 1 273 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 493 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 000 |
Dette | 777 000 |
Total Passif | 1 273 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 789 000 |
Produit d'exploitation | 1 857 000 |
Charge d'exploitation | 2 150 000 |
Résultat d'exploitation | -293 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | -290 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | -276 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32980527900026 | CREAVERT LE NOUVEAU MONDE 4000 ROUTE DE NEUFCHATEL 76230 QUINCAMPOIX FRANCE |
32980527900067 | CREAVERT PLAINE DU MOULIN A VENT 9073 RUE DU MOULIN A VENT 76760 YERVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
Directeur général, Président du conseil d'administration : DECAUX Christian Administrateur : DECAUX Anne-Laure, Emilie, Christine Administrateur : DECAUX-QUIBEL Caroline, Valérie, Marie Commissaire aux comptes titulaire : DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : VAN LERENBERGHE Gilles
Directeur général, Président du conseil d'administration : DECAUX Christian Administrateur : DECAUX Anne-Laure Administrateur : DECAUX-QUIBEL Caroline, Valérie, Marie Commissaire aux comptes titulaire : DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : FREMAUX Sylvain