M Stanislas PLANTROU
Président du conseil d`administration de SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID
M Stanislas PLANTROU a 41 ans ( naissance en 1981), est Président du conseil d`administration de la société SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID
M Stanislas PLANTROU peut être contacté au siège de la société SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID par courrier à l'adresse SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID 16 ALLEE JACQUES DESCHAMPS 76200 DIEPPE FRANCE, par téléphone au 0235823028 ou par fax au 02Â 35Â 82Â 29Â 27
La société SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID est principalement dirigée par M Stanislas PLANTROU qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels ,fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2825Z (Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels), les activités sont :
- Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- la fabrication d'équipements industriels pour la production du froid, y compris l'assemblage des éléments les composant
- la fabrication de machines et d'appareils pour le conditionnement de l'air, y compris pour les véhicules automobiles
- la fabrication de ventilateurs à usage non domestique
- la fabrication d'échangeurs de chaleur
- la fabrication de machines à liquéfier l'air ou le gaz
- la fabrication de matériels pour filtrer ou dépoussiérer l'air ou les gaz
- la fabrication de ventilateurs de grenier (ventilateurs sur pignon, ventilateurs sur toit, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel, de machines et d'appareils pour la production du froid de type ménager (cf27.51Z)
- la fabrication de ventilateurs de type ménager (cf27.51Z)
La société SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/06/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32997211100044.
- M Francois MASNIERE, Administrateur (1956) depuis le 25 juillet 2012
- M Nicolas PLANTROU, Administrateur (1949) depuis le 25 juillet 2012
- M Stanislas PLANTROU, Président du conseil d`administration (1981) depuis le 25 juillet 2012
- MME Dorothee PLANTROU, Administrateur (1985) depuis le 25 juillet 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID est de 54 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel JOURDAIN, Président du conseil d`administration (1961) du 07 décembre 2004 au 20 mai 2008
- M Pascal PIMONT, Administrateur (1966) du 07 décembre 2004 au 21 novembre 2009
- M Pascal PIMONT, Administrateur (1966) du 21 novembre 2009 au 25 juillet 2012
- MME Nathalie LECAT, Administrateur (1959) du 07 décembre 2004 au 11 mars 2008
- MME Patricia PIMONT, Administrateur (1967) du 20 mai 2008 au 21 novembre 2009
- MME Patricia PIMONT, Administrateur (1967) du 21 novembre 2009 au 25 juillet 2012
- MME Severine JOURDAIN, Président-directeur général (1975) du 11 mars 2008 au 21 novembre 2009
- MME Severine JOURDAIN, Président-directeur général (1975) du 21 novembre 2009 au 25 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID | |
Entrepreneurs individuels | SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID | |
Identifiant de l'entreprise | 329972111 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 16 ALL JACQUES DESCHAMPS 76200 DIEPPE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 septembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 1 470 000,00 | |
Résultat net | -37 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2825Z : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Activité principale de l'entreprise | 2825Z : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Synonyme | fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels | |
Principal | fabricant d'équipement frigorifique et aérauliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 46 000 |
Immobilisation incorporelle | 800 |
Immobilisation corporelle | 7 000 |
Immobilisation financière | 38 000 |
Actif circulant net | 624 000 |
Stock | 163 000 |
Avance | 0 |
Créance | 356 000 |
Placement | 105 000 |
Total Actif | 669 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -28 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 698 000 |
Total Passif | 669 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 470 000 |
Produit d'exploitation | 1 483 000 |
Charge d'exploitation | 1 492 000 |
Résultat d'exploitation | -9 000 |
Produit financier net | 200 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | -26 000 |
Résultat courrant | -35 000 |
Produit exceptionnel | 35 000 |
Charges exceptionnelles | 37 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | -37 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32997211100044 | SODIFROID STE DIEPPOISE DE FROID 16 ALLEE JACQUES DESCHAMPS 76200 DIEPPE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 84 11 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dieppe.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Georges
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/13H30 Ã 16H30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 00914 Métallurgie Ain
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00948 Métallurgie Orne
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02003 Métallurgie Vosges
Président du Conseil d'Administration : JOURDAIN DANIEL JEAN-BAPTISTE. Administrateur : PIMONT PASCAL MAURICE OLIVIER. Administrateur : JOURDAIN Séverine Odette Georgette né(e) PIMONT. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FEUILLET-JOUFFRE ET ASSOCIES (). Commissaire aux comptes suppléant : LORDEREAU PIERRE.
Président directeur général et administrateur : PIMONT Pascal Maurice OlivierAdministrateur : PIMONT Patricia Marie-Andrée né(e) LEBIEZ. Administrateur : JOURDAIN Séverine Odette Georgette né(e) PIMONT. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FEUILLET-JOUFFRE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : LORDEREAU Pierre.
Président directeur général et administrateur : PIMONT Pascal Maurice Olivier. Administrateur : PIMONT Patricia Marie-Andrée né(e) LEBIEZ. Administrateur : JOURDAIN Séverine Odette Georgette né(e) PIMONT. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA). Commissaire aux comptes suppléant : PERRIER Christian.
Président directeur général : JOURDAIN Séverine, Odette, Georgette né(e) PIMONT. Administrateur : PIMONT Pascal Maurice Olivier. Administrateur : PIMONT Patricia Marie-Andrée né(e) LEBIEZ. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA). Commissaire aux comptes suppléant : PERRIER Christian.
Président du conseil d'administration et Directeur général : PLANTROU Stanislas, Turiaf, Philippe Administrateur : PLANTROU Nicolas, Marie, Philippe Administrateur : PLANTROU Dorothée, Marie, Brigitte Administrateur : MASNIERE François, Yves Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PERRIER Christian
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 01 Avril 2013 désignant liquidateur Maître Philippe LEBLAY 46, rampe Beauvoisine - 76000 Rouen . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.