M Stephane BOUILLON
Président de SOCIETE BREIZ AUTO
M Stephane BOUILLON a 53 ans ( naissance en 1971), est Président de la société SOCIETE BREIZ AUTO
M Stephane BOUILLON peut être contacté au siège de la société SOCIETE BREIZ AUTO par courrier à l'adresse SOCIETE BREIZ AUTO SAS BREIZ AUTO LANGOUHEDRE BP 11 22640 PLENEE JUGON FRANCE, par téléphone au 0296517160 ou par fax au 02Â 96Â 34Â 56Â 03
La société SOCIETE BREIZ AUTO est principalement dirigée par M Stephane BOUILLON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société SOCIETE BREIZ AUTO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/07/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33009604100018.
- M Pierre JOUIS, Commissaire aux comptes titulaire (1961) depuis le 24 avril 2015
- M Stephane BOUILLON, Président (1971) depuis le 20 août 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE BREIZ AUTO est de 58 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Hubert BOUILLON, Président du conseil de surveillance (1939) du 05 février 2013 au 23 novembre 2013
- M Moise DIAS, Président (1960) du 20 août 2011 au 23 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG ATLANTIQUE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 avril 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE BREIZ AUTO | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE BREIZ AUTO | |
Identifiant de l'entreprise | 330096041 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | LD ZI LANGOUHEDRE 22640 PLENEE JUGON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juin 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 2 949 000,00 | |
Résultat net | 28 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale au registre des métiers | 4520AB | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 4531Z | |
Troisième activité | 4532Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 903 000 |
Immobilisation incorporelle | 270 |
Immobilisation corporelle | 896 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 990 000 |
Stock | 670 000 |
Avance | 0 |
Créance | 250 000 |
Placement | 70 000 |
Total Actif | 1 894 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 301 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 20 000 |
Dette | 572 000 |
Total Passif | 1 894 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 949 000 |
Produit d'exploitation | 3 221 000 |
Charge d'exploitation | 3 161 000 |
Résultat d'exploitation | 61 000 |
Produit financier net | 19 000 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 65 000 |
Produit exceptionnel | 101 000 |
Charges exceptionnelles | 112 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | 28 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33009604100018 | SOCIETE BREIZ AUTO SAS BREIZ AUTO LANGOUHEDRE BP 11 22640 PLENEE JUGON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 20 00 90 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintmalo.fr.
Les greffiers sont : JEAN Jacques , FRANCOIS Véronique
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45, fermé le jeudi après-midi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Président : DIAS Moise, Joaquim Directeur général : BOUILLON Stéphane, Marie, Alain Commissaire aux comptes titulaire : GOURITEN Michel Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Pierre
Aprojuris conseils 8 rue Linné 44100 Nantes pour la validité.
Président : DIAS Moise, Joaquim Directeur général : BOUILLON Stéphane, Marie, Alain Commissaire aux comptes titulaire : JOUIS Pierre, Joseph, François Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE (SACA)
Membre du conseil de surveillance : BOUILLON Sybile, Marie, Anne né(e) DE MONTAIGNE DE PONCINS Commissaire aux comptes titulaire : JOUIS Pierre, Joseph, François Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE (SACA)
au siège du fonds vendu 9 rue du Nouveau Bêle 44470 Carquefou pour la validité, Cabinet Fidal, Maître Nathalie le maux 1 rue Villiers de l'Isle Adam Zac de Plérin BP 225 22192 Plerin Cédex pour la correspondance .
Président : BOUILLON Stéphane, Marie, Alain Commissaire aux comptes titulaire : JOUIS Pierre, Joseph, François Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE (SACA)
Président : BOUILLON Stéphane Marie Alain