M Jean-Marc VERRON
Gérant de EARL VERGERS DE SOURS
M Jean-Marc VERRON a 37 ans ( naissance en 1987), est Gérant de la société EARL VERGERS DE SOURS
M Jean-Marc VERRON peut être contacté au siège de la société EARL VERGERS DE SOURS par courrier à l'adresse EARL VERGERS DE SOURS LIEU DIT LES SOURS BOTZ EN MAUGES 49110 MAUGES SUR LOIRE FRANCE, par téléphone au 0241701564
La société EARL VERGERS DE SOURS est principalement dirigée par M Jean-Marc VERRON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de fruits à pépins et à noyau ,agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, producteur de fruits
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0124Z (Culture de fruits à pépins et à noyau), les activités sont :
- Culture de fruits à pépins et à noyau
- la culture de fruits à pépins et à noyau :
- pommes
- abricots
- cerises et griottes
- pêches et nectarines
- poires et coings
- prunes et prunelles
- autres fruits à pépins et à noyau
La société EARL VERGERS DE SOURS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/08/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33049650600016.
- M Jean-Marc VERRON, Gérant (1987) depuis le 14 février 2017
- M Philippe VERRON, Gérant (1975) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EARL VERGERS DE SOURS est de 43 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 49 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Madeleine VERRON, Gérant (1944) du 19 janvier 2005 au 08 février 2005
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL VERGERS DE SOURS | |
Entrepreneurs individuels | EARL VERGERS DE SOURS | |
Identifiant de l'entreprise | 330496506 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | SOURS 49110 MAUGES-SUR-LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 août 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 août 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0124Z : Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Activité principale de l'entreprise | 0124Z : Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, producteur de fruits | |
Principal | cultivateur de fruits à pépins et à noyaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33049650600016 | EARL VERGERS DE SOURS LIEU DIT LES SOURS BOTZ EN MAUGES 49110 MAUGES SUR LOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
Gérant : VERRON Philippe ; Gérant : VERRON Jean-Marc, Louis, Marie
Gérant : VERRON Jean-Marc, Louis, Marie ; Gérant : VERRON Philippe