MME Jacqueline TCHOBANIAN
Commissaire aux comptes titulaire de SATIM
MME Jacqueline TCHOBANIAN a 84 ans ( naissance en 1938), elle est Commissaire aux comptes titulaire de la société SATIM
MME Jacqueline TCHOBANIAN peut être contacté au siège de la société SATIM par courrier à l'adresse SATIM ZONE INDUSTRIELLE SUD 45 AVENUE DE LOSSBURG 69480 ANSE FRANCE, par téléphone au 0474602318 ou par fax au 04Â 74Â 67Â 13Â 10
La société SATIM est principalement dirigée par MME Jacqueline TCHOBANIAN qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Réparation d'ouvrages en métaux ,réparateur de métaux, réparateur d'articles en métal, réparateur d'objets en métal, réparateur d'ouvrages en métal, réparateur d'ouvrages en métaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3311Z (Réparation d'ouvrages en métaux), les activités sont :
- Réparation d'ouvrages en métaux
- Cette sous-classe comprend la réparation et l'entretien des ouvrages en métaux produits dans la division 25.
- la réparation et l'entretien de structures métalliques
- la réparation et l'entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
- la réparation et l'entretien de conduites et pipelines
- la réparation de fûts métalliques de transport
- la réparation et l'entretien de générateurs de vapeur
- la réparation et l'entretien d'appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur :
- condensateurs, économiseurs, surchauffeurs, collecteurs et accumulateurs de vapeur
- la réparation et l'entretien de réacteurs nucléaires
- la réparation et l'entretien de pièces destinées aux chaudières de navires ou de centrales électrique
- la réparation de chaudières de type industriel et de radiateurs pour le chauffage central
- la réparation et l'entretien d'armes à feux et de pièces d'artillerie, y compris la réparation de fusils pour le tir sportif et de loisirs
- la réparation et l'entretien d'articles de coutellerie
- la réparation et l'entretien d'outils à main et d'outillage pour machines
- la réparation et l'entretien de serrures et d'autres systèmes complexes de verrouillage
- la réparation et l'entretien de coffres-forts, sans surveillance associée
- la réparation et l'entretien de caddies de supermarchés
Mais sont exclues les activités :
- l'affûtage de lames et de scies pour machines (cf33.12Z)
- la réparation des séparateurs d'isotopes (cf33.12Z)
- la réparation de systèmes de chauffage central, etc(cf43.22B)
- la réparation de dispositifs de verrouillage mécanique, coffres-forts, etc., avec surveillance associée (cf80.20Z)
La société SATIM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/11/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33100473900024.
- M Gerard FAURE, Gérant (1968) depuis le 05 juin 2014
- M Paul MOIROUX, Commissaire aux comptes suppléant (1947) depuis le 01 janvier 2016
- MME Jacqueline TCHOBANIAN, Commissaire aux comptes titulaire (1938) depuis le 01 janvier 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SATIM est de 71 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 84 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe BERTHOUD, Gérant (1962) du 07 septembre 2004 au 23 octobre 2007
- M Philippe SOUBITE, Gérant (1951) du 19 juin 2010 au 05 juin 2014
- MME Monique LORNAGE, Gérant (1952) du 23 octobre 2007 au 19 juin 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 juin 2010 : LACROIX Monique nom d'usage : LORNAGE Monique n'est plus gérant. SOUBITE Philippe Raymond Marcel nom d'usage : SOUBITE Philippe devient gérant.)
- 25 juin 2014 : SOUBITE Philippe Raymond Marcel nom d'usage : SOUBITE n'est plus gérant. FAURE Gérard nom d'usage : FAURE devient gérant.)
- 19 mai 2022 : TCHOBANIAN Jacqueline nom d'usage : TCHOBANIAN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MOIROUX Paul nom d'usage : MOIROUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SATIM | |
Entrepreneurs individuels | SATIM | |
Identifiant de l'entreprise | 331004739 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 45 AV DE LOSSBURG 69480 ANSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 novembre 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 823 000,00 | |
Résultat net | 101 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3311Z : Réparation d'ouvrages en métaux | |
Activité principale de l'entreprise | 3311Z : Réparation d'ouvrages en métaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation d'ouvrages en métaux | |
Synonyme | réparateur de métaux, réparateur d'articles en métal, réparateur d'objets en métal, réparateur d'ouvrages en métal, réparateur d'ouvrages en métaux | |
Principal | réparateur d'ouvrages en métaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 354 000 |
Immobilisation incorporelle | 100 |
Immobilisation corporelle | 334 000 |
Immobilisation financière | 20 000 |
Actif circulant net | 948 000 |
Stock | 146 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 619 000 |
Placement | 182 000 |
Total Actif | 1 302 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 618 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 684 000 |
Total Passif | 1 302 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 823 000 |
Produit d'exploitation | 1 917 000 |
Charge d'exploitation | 1 811 000 |
Résultat d'exploitation | 106 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 99 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 101 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33100473900024 | SATIM ZONE INDUSTRIELLE SUD 45 AVENUE DE LOSSBURG 69480 ANSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 00979 Métallurgie Seine Maritime Havre
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 00829 Métallurgie Vaucluse
BERTHOUD (Philippe) nom d'usage : BERTHOUD n'est plus gérant LACROIX (Monique) nom d'usage : LORNAGE devient gérant.
LACROIX Monique nom d'usage : LORNAGE Monique n'est plus gérant. SOUBITE Philippe Raymond Marcel nom d'usage : SOUBITE Philippe devient gérant.
SOUBITE Philippe Raymond Marcel nom d'usage : SOUBITE n'est plus gérant. FAURE Gérard nom d'usage : FAURE devient gérant.
TCHOBANIAN Jacqueline nom d'usage : TCHOBANIAN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MOIROUX Paul nom d'usage : MOIROUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant