M Roland MADER
Président de SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
M Roland MADER a 72 ans ( naissance en 1952), est Président de la société SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
M Roland MADER peut être contacté au siège de la société SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT par courrier à l'adresse SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS DEMANTELEME 29 D RUE DES PEUPLIERS 92000 NANTERRE FRANCE, par téléphone au 03Â 82Â 89Â 05Â 26 ou par fax au 03Â 82Â 26Â 23Â 20
La société SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT est principalement dirigée par M Roland MADER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Dépollution et autres services de gestion des déchets ,gestion des déchets, dépollution
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3900Z (Dépollution et autres services de gestion des déchets), les activités sont :
- Dépollution et autres services de gestion des déchets
- la décontamination des sols et des eaux souterraines pollués, in situ ou ex situ, par exemple à l'aide de méthodes mécaniques, chimiques ou biologiques
- la décontamination d'usines ou de sites industriels, y compris des usines et des sites nucléaires
- la décontamination et la dépollution des eaux superficielles à la suite de pollutions accidentelles, par exemple par l'enlèvement de polluants ou l'application de produits chimiques
- le nettoyage des rejets d'hydrocarbures sur terre, dans les eaux superficielles, dans l'océan ou dans la mer, y compris les zones côtières
- le désamiantage, l'enlèvement des peintures à base de plomb, la réduction des matières toxiques, etc.
- le déminage
- les autres activités spécialisées de lutte contre la pollution
Mais sont exclues les activités :
- la protection phytosanitaire dans l'agriculture (cf01.61Z)
- le traitement de l'eau aux fins de la distribution d'eau (cf36.00Z)
- le traitement et l'élimination des déchets non dangereux (cf38.21Z)
- le traitement et l'élimination des déchets dangereux (cf38.22Z)
- le balayage, l'arrosage des chaussées et les autres services de voirie (cf81.29B)
La société SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/12/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33141917600051.
- M Didier FAURY, Commissaire aux comptes suppléant (1952) depuis le 08 juillet 2015
- M Roland MADER, Président (1952) depuis le 08 juillet 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT est de 72 ans. Le plus jeune à 72 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine DARBOIS, Président (1954) du 13 juillet 2004 au 24 février 2009
- M Bertrand POUGNY, Président (1965) du 24 février 2009 au 06 mars 2010
- M Christian BRUNELLI, Président (1947) du 15 juin 2004 au 27 novembre 2010
- M Ghislain REZETTE, Directeur général (1948) du 08 mai 2010 au 27 septembre 2014
- M Jean RUGGIERI, Directeur général (1939) du 08 mai 2010 au 27 novembre 2010
- M Roland MADER, Président (1952) du 27 novembre 2010 au 27 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
- PROREVISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juillet 2015
- DEMOKRITE DE CONSTRUCTION, Président du 13 janvier 2004 au 15 juin 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT | |
Sigle de l'entreprise | STID | |
Entrepreneurs individuels | SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 331419176 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | RUE DES PEUPLIERS 92000 NANTERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 39 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Activité principale de l'entreprise | 3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Synonyme | gestion des déchets, dépollution | |
Principal | dépollution |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33141917600051 | SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS DEMANTELEME 29 D RUE DES PEUPLIERS 92000 NANTERRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02149 Activités du déchet
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président de la société : POUGNY Bertrand Jean-Robert. Directeur général : BRUNELLI Christian. Président de la société : POUGNY Bertrand Jean-Robert. Commissaire aux comptes titulaire : REGEC. Commissaire aux comptes suppléant : VOISINE Christian.
Président de la société : POUGNY Bertrand Jean-Robert. Directeur général : BRUNELLI Christian. Commissaire aux comptes titulaire : REGEC. Commissaire aux comptes titulaire : ADITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE - ACE. Commissaire aux comptes suppléant : VOISINE Christian. Commissaire aux comptes suppléant : DIEUMEGARD Arnaud.
Président de la société : BRUNELLI Christian Commissaire aux comptes titulaire : REGEC Commissaire aux comptes titulaire : ADITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE - ACE Commissaire aux comptes suppléant : VOISINE Christian Commissaire aux comptes suppléant : DIEUMEGARD Arnaud
Président de la société : BRUNELLI Christian Directeur général : REZETTE Ghislain François Georges Directeur général : RUGGIERI Jean Claude Commissaire aux comptes titulaire : REGEC Commissaire aux comptes titulaire : ADITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE - ACE Commissaire aux comptes suppléant : VOISINE Christian Commissaire aux comptes suppléant : DIEUMEGARD Arnaud
Président de la société : BRUNELLI Christian Directeur général : REZETTE Ghislain François Georges Directeur général : RUGGIERI Jean Claude Commissaire aux comptes titulaire : REGEC Commissaire aux comptes titulaire : ADITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE - ACE Commissaire aux comptes suppléant : VOISINE Christian Commissaire aux comptes suppléant : DIEUMEGARD Arnaud
président : MADER (Roland) ; commissaire aux comptes titulaire : PROREVISE ; commissaire aux comptes suppléant : FAURY (Didier)
Travaux d' oxycoupage démantèlements industriels démolition désamiantage décontamination dépollutions des sols travaux publics