M Guy LEMARCHAND
Directeur général de POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND
M Guy LEMARCHAND a 71 ans ( naissance en 1953), est Directeur général de la société POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND
M Guy LEMARCHAND peut être contacté au siège de la société POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND par courrier à l'adresse POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND CERCUEIL ETS GUY LEMARCHAND SERV FUNER 71 AVENUE CHARLES DE GAULLE 85340 OLONNE SUR MER FRANCE, par téléphone au 0251210000
La société POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND est principalement dirigée par M Guy LEMARCHAND qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Services funéraires ,pompes funèbres, crématorium, obsèques, inhumation, incinération, funérarium
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9603Z (Services funéraires), les activités sont :
- Services funéraires
- l'inhumation et l'incinération des corps (êtres humains ou animaux) et les activités connexes :
- préparation des corps pour la sépulture ou l'incinération, embaumement et services fournis par les entreprises de pompes funèbres
- services d'inhumation et d'incinération
- location de locaux aménagés dans les funérariums
- la location ou la vente de concessions
- l'entretien de tombes et de mausolées
Mais sont exclues les activités :
- les services religieux liés aux funérailles (cf94.91Z)
- l'aménagement des cimetières (cf81.30Z)
La société POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33218825900045.
- M Guy LEMARCHAND, Directeur général (1953) depuis le 13 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Guy LEMARCHAND, Président (1953) du 19 janvier 2005 au 03 avril 2010
- M Guy LEMARCHAND, Président (1953) du 03 avril 2010 au 06 février 2015
- M Ludovic LEMARCHAND, Président (1978) du 03 avril 2010 au 03 mai 2017
- MME Emmanuelle LEMARCHAND, Directeur général (1976) du 01 octobre 2011 au 10 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
- 2L INVEST, Président depuis le 03 mai 2017
- AUDICO S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 juillet 2015
- SOFAL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 août 2015
71 AV CHARLES DE GAULLE
85340 OLONNE SUR MER
Téléphone : 0251210000 Société
POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND | |
Entrepreneurs individuels | POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND | |
Identifiant de l'entreprise | 332188259 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 71 AV CHARLES DE GAULLE 85340 OLONNE SUR MER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 08 janvier 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 475 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9603Z : Services funéraires | |
Activité principale de l'entreprise | 9603Z : Services funéraires | |
Activité principale | 9603Z | |
Première activité | 9603Z | |
Deuxième activité | 4778C | |
Troisième activité | 4776Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Services funéraires | |
Synonyme | pompes funèbres, crématorium, obsèques, inhumation, incinération, funérarium |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00759 Pompes funèbres
- 00016 Transports routiers
CABINET MATHOREZ DESRUES 2 BIS AVENUE CARNOT 85100 LES SABLES D'OLONNE
CABINET MATHOREZ DESRUES 2 BIS AVENUE CARNOT 85100 LES SABLES D'OLONNE
Président de la société : LEMARCHAND Guy Jean Claude Directeur général : LEMARCHAND Ludovic Christophe Commissaire aux comptes titulaire : DECIS Dominique Commissaire aux comptes suppléant : LORIEAU Michel
Président : LEMARCHAND Guy Jean Claude Directeur général : LEMARCHAND Ludovic Christophe Commissaire aux comptes titulaire : DECIS Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDICO S. A en fonction le 23 Septembre 2011 Directeur général : LEMARCHAND Emmanuelle en fonction le 23 Septembre 2011
Président : LEMARCHAND Guy Jean Claude Directeur général : LEMARCHAND Ludovic Christophe Commissaire aux comptes titulaire : DECIS Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDICO S. A en fonction le 23 Septembre 2011
Président : LEMARCHAND Ludovic Christophe modification le 04 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DECIS Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDICO S. A en fonction le 23 Septembre 2011
Président : LEMARCHAND Ludovic Christophe modification le 05 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDICO S. A modification le 11 Août 2015 Directeur général : LEMARCHAND Guy Jean-Claude Ghislain en fonction le 11 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SOFAL en fonction le 11 Août 2015
modification du Président Lemarchand, Ludovic Christophe, nomination du Président : 2L INVEST
nomination du Directeur général exécutif : Lemarchand, Ludovic Christophe Guy ; Président partant : 2L INVEST ; nomination du Président : SAFM ; Directeur général partant : Lemarchand, Guy Jean-Claude Ghislain